DIEZ DOMINGUEZ JUAN
Informe ejecutivo de DIEZ DOMINGUEZ JUAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DIEZ DOMINGUEZ JUAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALAZNE SL | Administrador Mancomunado | 22/07/2015 | |
MORITURI SL | Administrador Unico | 15/06/2015 | |
MORITURI SL | Socio Unico | 15/06/2015 |
VINCULACIONES DE DIEZ DOMINGUEZ JUAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DIEZ DOMINGUEZ JUAN
Empresa: ALAZNE SL
Administrador Mancomunado
- Diez Dominguez Angel
- Diez Dominguez Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2185, L 1, F 87, S 8, H BI 16844, I/A 14 (22/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-144-48
Empresa: ALAZNE SL
Consejero
- Diez Dominguez Angel
- Diez Dominguez Juan
- Dominguez Eguia Juan Blas
- Rodriguez Tejedor Jose Miguel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2185, L 1, F 87, S 8, H BI 16844, I/A 14 (22/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-144-48
Empresa: MORITURI SL
Socio Único
- Diez Dominguez Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4964 , F 183, S 8, H BI 52745, I/A 3 (15/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-117-48
Empresa: MORITURI SL
Administrador Unico
- Diez Dominguez Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4964 , F 183, S 8, H BI 52745, I/A 2 (15/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-117-48
Empresa: MORITURI SL
Administrador Solidario
- Diez Dominguez Juan
- Montoya Melia Alejandro Candido
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4964 , F 183, S 8, H BI 52745, I/A 2 (15/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-117-48
Empresa: CAJABOX SL
Administrador Solidario
- Diez Dominguez Juan
- Gutierrez Salinero Aitor
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5027 , F 101, S 8, H BI 54204, I/A 2 (03/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-33-48
Empresa: CAJABOX SL
Administrador Solidario
- Diez Dominguez Juan
- Gutierrez Salinero Aitor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5027 , F 99, S 8, H BI 54204, I/A 1 (10/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-56-48
Información de DIEZ DOMINGUEZ JUAN
Mostramos los datos de DIEZ DOMINGUEZ JUAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DIEZ DOMINGUEZ JUAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos