DIEZ DEL VILLAR JOSE ANTONIO
Informe ejecutivo de DIEZ DEL VILLAR JOSE ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 15
Empresas inactivas: 10
CARGOS DE DIEZ DEL VILLAR JOSE ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BEICAM MONTAJES MAQUINARIA Y OBRAS SL | Administrador Unico | 23/06/2010 |
VINCULACIONES DE DIEZ DEL VILLAR JOSE ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DIEZ DEL VILLAR JOSE ANTONIO
Empresa: HAYAT 900 INVESTIMENTS SL
Administrador Unico
- Diez Del Villar Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1493 , F 156, S 8, H NA 29677, I/A 2 (02/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-29-31
Empresa: DEL VILLAR EUROPA SL
Administrador Solidario
- Diez Del Villar Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 860 , F 25, S 8, H NA 17498, I/A 3 (02/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-29-31
Empresa: ORREAGA ESTRUCTURAS Y OBRAS SL
Administrador Unico
- Diez Del Villar Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2598 , F 108, S 8, H SS 35348, I/A 6 (17/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-80-20
Empresa: ORREAGA ESTRUCTURAS Y OBRAS SL
Administrador Unico
- Diez Del Villar Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2598 , F 107, S 8, H SS 35348, I/A 5 (27/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-29-20
Empresa: HMB OBRAS Y SERVICIOS SL
Administrador Unico
- Diez Del Villar Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31454 , F 214, S 8, H M 566177, I/A 3 (12/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-115-28
Empresa: ORREAGA ESTRUCTURAS Y OBRAS SL
Administrador Unico
- Diez Del Villar Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2598 , F 107, S 8, H SS 35348, I/A 3 (06/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-118-20
Consejero
- Diez Del Villar Jose Antonio
- Esquiroz Lauroba Amparo
- Martinez Huarte Mendicoa Maria De La Concepcion
- Perez Garde Javier
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 833 , F 172, S 8, H NA 17010, I/A 3 (02/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-215-31
Empresa: EMETAL SA
Consejero
- Diez Del Villar Jose Antonio
- Perez Garde Francisco Javier
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40 , F 47, S 8, H NA 675, I/A 34 (02/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-215-31
Empresa: CONSTRUCCIONES AKARROBO SL
Administrador Solidario
- Diez Del Villar Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1730 , F 35, S 8, H NA 34309, I/A 3 (03/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-53-31
Empresa: CONSTRUCCIONES LEGARRA LAZCOZ SL
Administrador Solidario
- Diez Del Villar Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 135 , F 7, S 8, H NA 2678, I/A 21 (03/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-53-31
VER MAS ACTOS
Información de DIEZ DEL VILLAR JOSE ANTONIO
Mostramos los datos de DIEZ DEL VILLAR JOSE ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DIEZ DEL VILLAR JOSE ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos