DIEZ CASADO JESUS
Informe ejecutivo de DIEZ CASADO JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE DIEZ CASADO JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GESTION DE LLAMADAS SL | Administrador Solidario | 02/09/2016 | |
GESTION DE LLAMADAS SL | Socio Unico | 01/08/2011 |
VINCULACIONES DE DIEZ CASADO JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DIEZ CASADO JESUS
Empresa: GESTION DE LLAMADAS SL
Administrador Solidario
- Diez Casado Jesus
- Perez Perez Jose Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28030 , F 89, S 8, H M 505095, I/A 5 (02/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-175-28
Empresa: GESTION DE LLAMADAS SL
Administrador Unico
- Diez Casado Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28030 , F 89, S 8, H M 505095, I/A 3 (03/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-7-28
Empresa: GESTION DE LLAMADAS SL
Administrador Unico
- Diez Casado Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28030 , F 88, S 8, H M 505095, I/A 2 (01/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-153-28
Empresa: GESTION DE LLAMADAS SL
Socio Único
- Diez Casado Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28030 , F 88, S 8, H M 505095, I/A 2 (01/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-153-28
Información de DIEZ CASADO JESUS
Mostramos los datos de DIEZ CASADO JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DIEZ CASADO JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos