DIEZ-CANSECO MARTIN ALICIA
Informe ejecutivo de DIEZ-CANSECO MARTIN ALICIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DIEZ-CANSECO MARTIN ALICIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOCARTE SL | Administrador Unico | 17/01/2014 |
VINCULACIONES DE DIEZ-CANSECO MARTIN ALICIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DIEZ-CANSECO MARTIN ALICIA
Empresa: MARKETING QUALITY MANAGEMENT SL
Administrador Unico
- Diez-canseco Martin Alicia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9894 , F 54, S 8, H M 127645, I/A 20 (14/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-116-28
Empresa: TIEMPO DE MARKETING SL
Liquidador
- Diez-canseco Martin Alicia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25576 , F 31, S 8, H M 460890, I/A 10 (24/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-187-28
Empresa: TIEMPO DE MARKETING SL
Administrador Unico
- Diez-canseco Martin Alicia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25576 , F 31, S 8, H M 460890, I/A 10 (24/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-187-28
Empresa: SOCARTE SL
Administrador Unico
- Diez-canseco Martin Alicia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27123 , F 30, S 8, H M 264215, I/A 6 (17/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-17-28
Empresa: SOCARTE SL
Administrador Solidario
- Diez-canseco Martin Alicia
- Martin Sanchez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27123 , F 30, S 8, H M 264215, I/A 6 (17/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-17-28
Empresa: TIEMPO DE MARKETING SL
Administrador Unico
- Diez-canseco Martin Alicia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25576 , F 31, S 8, H M 460890, I/A 9 (17/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-17-28
Empresa: TIEMPO DE MARKETING SL
Administrador Solidario
- Diez-canseco Martin Alicia
- Martin Sanchez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25576 , F 31, S 8, H M 460890, I/A 9 (17/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-17-28
Empresa: MARKETING QUALITY MANAGEMENT SL
Administrador Unico
- Diez-canseco Martin Alicia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9894 , F 51, S 8, H M 127645, I/A 15 (15/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-15-28
Empresa: MARKETING QUALITY MANAGEMENT SL
Administrador Solidario
- Diez-canseco Martin Alicia
- Martin Sanchez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9894 , F 51, S 8, H M 127645, I/A 15 (15/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-15-28
Empresa: TIEMPO DE MARKETING SL
Administrador Solidario
- Diez-canseco Martin Alicia
- Martin Sanchez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25576 , F 31, S 8, H M 460890, I/A 8 (21/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-209-28
VER MAS ACTOS
Información de DIEZ-CANSECO MARTIN ALICIA
Mostramos los datos de DIEZ-CANSECO MARTIN ALICIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DIEZ-CANSECO MARTIN ALICIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos