DIEZ CABALLERO JUAN PEDRO
Informe ejecutivo de DIEZ CABALLERO JUAN PEDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE DIEZ CABALLERO JUAN PEDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES SA | Apoderado | 04/06/2024 | |
AGRICOLA DE OJEN SL | Administrador Unico | 13/11/2012 |
VINCULACIONES DE DIEZ CABALLERO JUAN PEDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DIEZ CABALLERO JUAN PEDRO
Empresa: CASER VALORES E INVERSIONES A.V. SA
Apoderado Solidario
- Diez Caballero Juan Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 662977, I/A 139 (10/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-115-28
Apoderado
- ACCA SERVICIOS FINANCIEROS SL
- Aizpitarte Sarasqueta Janire
- ALMA INMAR CONSULTORES SL
- Ameijeiras Doval Victor Manuel
- Aparicio Arellano Daniel
- Avellaneda Bengoechea Ander
- Beltran Lluvia Asier
- Bochar Pizarro Maria Alexandra
- Calderon Garcia Jose Luis
- Calleiros Perez Albertino
- CAÑADA SANCHEZ SL
- Carrillo Cavero Joseba Andoni
- Cobeña Lopez Alvaro
- Diez Caballero Juan Pedro
- Diez Gran Alberto
- Elezgaray Galdos Idurre
- Font Vernet Gema
- Fraile Martinez Francisco Javier
- Garayoa Madariaga Itxasne
- Garrido Mera Maria
- Ibañez Canal Estibaliz
- Jimenez Cruzado Jose Pedro
- Jose Antonio Hernandez De Las Heras
- Lopez Fernandez Imanol
- Lopez Sarobe Maider
- LOPEZ Y SILVESTRE GESTION E INVERSION SL
- Mendez Claver Lidia
- Mendez Veiga Marcos
- Molina Molina Marco
- Naranjo Sanchez Santiago Higinio
- Navarro Capanaga Maria Begoña
- Nemenyi Alvarez Maria Elena
- Otero Carballo Maria Dolores
- Peciña Ruiz E Gordejuela Maria Del Mar
- Peco Salas Mercedes
- Rodriguez Madroñal Alfonso
- Rodriguez Vicente Carolina
- Sancho Camarasa Manuel
- Sicilia Llanos Domingo Jose
- Tolon Huguet Victor
- Vieira Vazquez Sofia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 52461, I/A 851 (04/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-111-28
Empresa: CASER VALORES E INVERSIONES A.V. SA
Apoderado Solidario
- Diez Caballero Juan Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42780 , F 84, S 8, H M 662977, I/A 94 (11/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-136-28
Empresa: BANCO MEDIOLANUM SA
Apoderado Solidario
- Diez Caballero Juan Pedro
- Jardon Costa Rocio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10379, L 7660, F 138, S 8, H V 178506, I/A 282 (29/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-128-46
Empresa: BANCO MEDIOLANUM SA
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45644 , F 122, S 8, H B 73301, I/A 1223 (16/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-244-08
Empresa: AGRICOLA CUARTILLOS SL
Administrador Unico
- Diez Caballero Juan Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1166 , F 198, S 8, H CA 13471, I/A 10 (22/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-145-11
Empresa: CORTIJO DE ALCANTARA SL
Administrador Unico
- Diez Caballero Juan Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1167 , F 6, S 8, H CA 13474, I/A 7 (22/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-145-11
Empresa: AGRICOLA CUARTILLOS SL
Apoderado Solidario
- Diez Caballero Beatriz
- Diez Caballero Carla
- Diez Caballero Juan Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1166 , F 198, S 8, H CA 13471, I/A 8 (19/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-41-11
Empresa: CORTIJO DE ALCANTARA SL
Apoderado Solidario
- Diez Caballero Beatriz
- Diez Caballero Carla
- Diez Caballero Juan Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1167 , F 6, S 8, H CA 13474, I/A 5 (19/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-39-11
Empresa: AGRICOLA DE OJEN SL
Administrador Unico
- Diez Caballero Juan Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30457 , F 10, S 8, H M 548081, I/A 1 (13/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-224-28
VER MAS ACTOS
Información de DIEZ CABALLERO JUAN PEDRO
Mostramos los datos de DIEZ CABALLERO JUAN PEDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DIEZ CABALLERO JUAN PEDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos