DIEZ BUSTOS MIGUEL ANGEL
Informe ejecutivo de DIEZ BUSTOS MIGUEL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 17
Empresas inactivas: 8
CARGOS DE DIEZ BUSTOS MIGUEL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EGUSKIZA SA | Consejero | 04/08/2020 | 21/08/2024 |
ANOETA KIROLDEGIA CIUDAD DEPORTIVA DE ANOETA SA | Consejero | 21/02/2024 | 21/02/2024 |
AGUAS DEL AÑARBE-AÑARBEKO URAK SA | Consejero | 24/10/2019 | 23/10/2023 |
GESTION DE CENTRALES DEL AÑARBE SA | Consejero | 19/11/2019 | 23/10/2023 |
SERVICIOS FUNERARIOS DONOSTIA-SAN SEBASTIAN SA | Consejero | 10/09/2019 | 04/09/2023 |
SERVICIOS FUNERARIOS DONOSTIA-SAN SEBASTIAN SA | Vicepresidente | 30/01/2020 | 04/09/2023 |
COMPAÑIA DEL TRANVIA DE SAN SEBASTIAN SA | Consejero | 22/10/2019 | 21/08/2023 |
BETERRIKOSTAKO INDUSTRIALDEA SA | Consejero | 05/01/2021 | 26/04/2021 |
GESTION DE CENTRALES DEL AÑARBE SA | Consejero | 01/12/2015 | 19/11/2019 |
AGUAS DEL AÑARBE-AÑARBEKO URAK SA | Consejero | 20/10/2015 | 24/10/2019 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE DIEZ BUSTOS MIGUEL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DIEZ BUSTOS MIGUEL ANGEL
Empresa: EGUSKIZA SA
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SS 6168, I/A 30 (21/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-167-20
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2626 , F 5, S 8, H SS 10987, I/A 43 (21/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-44-20
Consejero
- Diez Bustos Miguel Angel
- Lezama Zubeldia Mikel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2626 , F 4, S 8, H SS 10987, I/A 42 (21/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-44-20
Empresa: AGUAS DEL AÑARBE-AÑARBEKO URAK SA
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1824 , F 57, S 8, H SS 10571, I/A 65 (23/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-210-20
Empresa: GESTION DE CENTRALES DEL AÑARBE SA
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1475 , F 113, S 8, H SS 9366, I/A 34 (23/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-210-20
Consejero
Presidente
Vicepresidente
- Diez Bustos Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1923 , F 77, S 8, H SS 19717, I/A 40 (04/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-176-20
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2117 , F 213, S 8, H SS 572, I/A 157 (21/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-167-20
Empresa: BETERRIKOSTAKO INDUSTRIALDEA SA
Consejero
- Diez Bustos Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2616 , F 11, S 8, H SS 142, I/A 53 (05/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-13-20
Empresa: EGUSKIZA SA
Consejero
- Diez Bustos Miguel Angel
- Sanchez Garcia Maite
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1319 , F 36, S 8, H SS 6168, I/A 26 (04/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-161-20
Vicepresidente
- Diez Bustos Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1923 , F 76, S 8, H SS 19717, I/A 36 (30/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-30-20
VER MAS ACTOS
Información de DIEZ BUSTOS MIGUEL ANGEL
Mostramos los datos de DIEZ BUSTOS MIGUEL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DIEZ BUSTOS MIGUEL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos