DIEZ BALERDI ALBERTO DOMINGO
Informe ejecutivo de DIEZ BALERDI ALBERTO DOMINGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE DIEZ BALERDI ALBERTO DOMINGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL TORRELAVEGA SA | Consejero Delegado Solidario | 26/07/2011 | |
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL TORRELAVEGA SA | Consejero | 26/07/2011 | |
URBANIZADORA TORRES DE LA VEGA SA | Consejero Delegado Solidario | 26/07/2011 | |
URBANIZADORA TORRES DE LA VEGA SA | Consejero | 26/07/2011 | |
CONSTRUCTORA INDUSTRIAL BURGOS SA | Consejero | 15/07/2011 |
VINCULACIONES DE DIEZ BALERDI ALBERTO DOMINGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DIEZ BALERDI ALBERTO DOMINGO
Empresa: URBANIZADORA TORRES DE LA VEGA SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Diez Balerdi Alberto Domingo
- Malo De Molina Martinez Santiago
- Pondal Malo De Molina Maria Almudena
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 480 , F 130, S 8, H S 3192, I/A 10 (06/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-134-39
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Diez Balerdi Alberto Domingo
- Malo De Molina Martinez Santiago
- Pondal Malo De Molina Maria Almudena
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 491 , F 192, S 8, H S 3600, I/A 8 (28/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-129-39
Empresa: CONSTRUCTORA INDUSTRIAL BURGOS SA
Consejero Delegado
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Diez Balerdi Alberto Domingo
- Malo De Molina Martinez Santiago
- Pondal Malo De Molina Maria Almudena
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4075 , F 116, S 8, H M 67795, I/A 8 (25/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-125-28
Consejero
- Diez Balerdi Alberto Domingo
- Malo De Molina Martinez Santiago
- Pondal Malo De Molina Maria Almudena
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 491 , F 192, S 8, H S 3600, I/A 6 (31/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-171-39
Empresa: URBANIZADORA TORRES DE LA VEGA SA
Consejero
- Diez Balerdi Alberto Domingo
- Malo De Molina Martinez Santiago
- Pondal Malo De Molina Maria Almudena
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 480 , F 130, S 8, H S 3192, I/A 8 (25/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-171-39
Empresa: CONSTRUCTORA INDUSTRIAL BURGOS SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Diez Balerdi Alberto Domingo
- Malo De Molina Martinez Santiago
- Pondal Malo De Molina Maria Almudena
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4075 , F 116, S 8, H M 67795, I/A 7 (19/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-164-28
Empresa: CONSTRUCTORA INDUSTRIAL BURGOS SA
Consejero Delegado Solidario
- Diez Balerdi Alberto Domingo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4075 , F 116, S 8, H M 67795, I/A 7 (19/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-164-28
Empresa: URBANIZADORA TORRES DE LA VEGA SA
Consejero Delegado Solidario
- Diez Balerdi Alberto Domingo
Consejero
- Diez Balerdi Alberto Domingo
- Pondal Malo De Molina Maria Almudena
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 480 , F 130, S 8, H S 3192, I/A 7 (26/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-148-39
Consejero Delegado Solidario
- Diez Balerdi Alberto Domingo
- Pondal Malo De Molina Maria Almudena
Consejero
- Diez Balerdi Alberto Domingo
- Pondal Malo De Molina Maria Almudena
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 491 , F 192, S 8, H S 3600, I/A 5 (26/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-148-39
Empresa: CONSTRUCTORA INDUSTRIAL BURGOS SA
Consejero Delegado Solidario
- Diez Balerdi Alberto Domingo
- Pondal Malo De Molina Maria Almudena
Consejero
- Diez Balerdi Alberto Domingo
- Pondal Malo De Molina Maria Almudena
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4075 , F 115, S 8, H M 67795, I/A 6 (15/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-143-28
Información de DIEZ BALERDI ALBERTO DOMINGO
Mostramos los datos de DIEZ BALERDI ALBERTO DOMINGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DIEZ BALERDI ALBERTO DOMINGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos