DIEZ ARRIBAS JESUS ALBERTO
Informe ejecutivo de DIEZ ARRIBAS JESUS ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DIEZ ARRIBAS JESUS ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LIMJARE 25 SL | Socio Unico | 10/04/2018 | |
LIMJARE 25 SL | Administrador Unico | 10/04/2018 | |
SERVICIOS AUXILIARES DE MANTENIMIENTO GENERALES ADALIA SL | Apoderado | 26/07/2011 |
VINCULACIONES DE DIEZ ARRIBAS JESUS ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DIEZ ARRIBAS JESUS ALBERTO
Empresa: LIMJARE 25 SL
Administrador Unico
- Diez Arribas Jesus Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1538 , F 33, S 8, H VA 29778, I/A 1 (10/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-74-47
Empresa: LIMJARE 25 SL
Socio Único
- Diez Arribas Jesus Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1538 , F 33, S 8, H VA 29778, I/A 1 (10/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-74-47
Empresa: SUMINISTROS COMODIN SL
Administrador Unico
- Diez Arribas Jesus Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1413 , F 155, S 8, H VA 24640, I/A 5 (13/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-116-47
Empresa: SUMINISTROS COMODIN SL
Administrador Unico
- Diez Arribas Jesus Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1413 , F 153, S 8, H VA 24640, I/A 1 (29/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-49-47
Apoderado
- Diez Arribas Jesus Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1354 , F 210, S 8, H VA 22221, I/A 2 (26/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-148-47
Información de DIEZ ARRIBAS JESUS ALBERTO
Mostramos los datos de DIEZ ARRIBAS JESUS ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DIEZ ARRIBAS JESUS ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos