DIEZ ALAEJOS MARIA ESTELA
Informe ejecutivo de DIEZ ALAEJOS MARIA ESTELA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE DIEZ ALAEJOS MARIA ESTELA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HERDIZ SL | Consejero Delegado Solidario | 28/05/2019 | |
INDUSTRIAS LACTEAS SAN VICENTE SL | Consejero Delegado Solidario | 28/05/2019 | |
GARRAPINOS ENCINAR SL | Apoderado | 02/03/2016 | |
HERDIZ SL | Consejero | 10/05/2012 | |
INDUSTRIAS LACTEAS SAN VICENTE SL | Consejero | 10/05/2012 |
VINCULACIONES DE DIEZ ALAEJOS MARIA ESTELA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DIEZ ALAEJOS MARIA ESTELA
Empresa: INDUSTRIAS LACTEAS SAN VICENTE SA
Consejero
- Alaejos Gonzalez Ana Maria Lucia
- Diez Alaejos Ana
- Diez Alaejos Fernando
- Diez Alaejos Maria Estela
- Diez Alaejos Raul
- Diez Boñar Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1234 , F 72, S 8, H LE 1806, I/A 34 (28/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-103-24
Empresa: INDUSTRIAS LACTEAS SAN VICENTE SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1234 , F 72, S 8, H LE 1806, I/A 34 (28/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-103-24
Empresa: INDUSTRIAS LACTEAS SAN VICENTE SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1234 , F 72, S 8, H LE 1806, I/A 34 (28/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-103-24
Empresa: HERDIZ SA
Consejero
- Alaejos Gonzalez Ana Maria Lucia
- Diez Alaejos Ana
- Diez Alaejos Fernando
- Diez Alaejos Maria Estela
- Diez Alaejos Raul
- Diez Boñar Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1234 , F 61, S 8, H LE 3847, I/A 13 (28/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-103-24
Empresa: HERDIZ SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1234 , F 61, S 8, H LE 3847, I/A 13 (28/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-103-24
Empresa: HERDIZ SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1234 , F 61, S 8, H LE 3847, I/A 13 (28/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-103-24
Empresa: HERDIZ SA
Consejero Delegado Solidario
- Diez Alaejos Maria Estela
- Diez Boñar Fernando
Consejero
- Alaejos Gonzalez Ana Maria Lucia
- Diez Alaejos Ana
- Diez Alaejos Fernando
- Diez Alaejos Maria Estela
- Diez Alaejos Raul
- Diez Boñar Fernando
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1234 , F 60, S 8, H LE 3847, I/A 12 (05/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-238-24
Empresa: INDUSTRIAS LACTEAS SAN VICENTE SA
Consejero Delegado Solidario
- Diez Alaejos Maria Estela
- Diez Boñar Fernando
Consejero
- Alaejos Gonzalez Ana Maria Lucia
- Diez Alaejos Ana
- Diez Alaejos Fernando
- Diez Alaejos Maria Estela
- Diez Alaejos Raul
- Diez Boñar Fernando
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1234 , F 71, S 8, H LE 1806, I/A 32 (05/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-238-24
Empresa: GARRAPINOS ENCINAR SL
Apoderado
- Diez Alaejos Maria Estela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31839 , F 97, S 8, H M 572980, I/A 3 (02/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-47-28
Empresa: INDUSTRIAS LACTEAS SAN VICENTE SA
Consejero Delegado Solidario
- Diez Alaejos Maria Estela
- Diez Boñar Fernando
Consejero
- Alaejos Gonzalez Ana Maria Lucia
- Diez Alaejos Ana
- Diez Alaejos Fernando
- Diez Alaejos Maria Estela
- Diez Alaejos Raul
- Diez Boñar Fernando
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 456 , F 141, S 8, H LE 1806, I/A 27 (10/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-95-24
VER MAS ACTOS
Información de DIEZ ALAEJOS MARIA ESTELA
Mostramos los datos de DIEZ ALAEJOS MARIA ESTELA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DIEZ ALAEJOS MARIA ESTELA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos