DIEZ AGULLO JOSE
Informe ejecutivo de DIEZ AGULLO JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
VINCULACIONES DE DIEZ AGULLO JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DIEZ AGULLO JOSE
Empresa: AMBILIMPIO SL
Administrador Unico
- Diez Agullo Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3707 , F 220, S 8, H A 136065, I/A 2 (19/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-40-03
Empresa: AMBILIMPIO SL
Administrador Unico
- Diez Agullo Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3707 , F 220, S 8, H A 136065, I/A 1 (12/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-157-03
Empresa: AMBILIMPIO SL
Socio Único
- Diez Agullo Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3707 , F 220, S 8, H A 136065, I/A 1 (12/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-157-03
Empresa: GUANTERIA LAS PALMERAS SL
Apoderado
- Diez Agullo Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1860, L 773, F 83, S 8, H MA 25308, I/A 5 (14/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-165-29
Empresa: MARTINEZ DIEZ SL
Administrador Solidario
- Diez Agullo Jose
- Martinez Guerrero Braulio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 798, L 106, F 142, S 2, H 2700, I/A 2 (04/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-157-29
Información de DIEZ AGULLO JOSE
Mostramos los datos de DIEZ AGULLO JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DIEZ AGULLO JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos