DIETHARD THEODOR SINRAM
Informe ejecutivo de DIETHARD THEODOR SINRAM
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DIETHARD THEODOR SINRAM
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
STARCKE ABRASIVOS IBERICA SA | Administrador Solidario | 20/02/2017 | 30/09/2021 |
STARCKE ABRASIVOS IBERICA SA | Administrador Unico | 20/02/2017 | 20/02/2017 |
STARCKE ABRASIVOS IBERICA SA | Administrador Solidario | 29/12/2011 |
VINCULACIONES DE DIETHARD THEODOR SINRAM
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DIETHARD THEODOR SINRAM
Empresa: STARCKE ABRASIVOS IBERICA SA
Administrador Solidario
- Diethard Theodor Sinram
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24071 , F 205, S 8, H B 65140, I/A 32 (30/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-194-08
Empresa: STARCKE ABRASIVOS IBERICA SA
Administrador Solidario
- Bjorn Clausjurgens
- Diethard Theodor Sinram
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24071 , F 204, S 8, H B 65140, I/A 30 (20/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-40-08
Empresa: STARCKE ABRASIVOS IBERICA SA
Administrador Unico
- Diethard Theodor Sinram
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24071 , F 204, S 8, H B 65140, I/A 30 (20/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-40-08
Empresa: STARCKE ABRASIVOS IBERICA SA
Administrador Unico
- Diethard Theodor Sinram
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24071 , F 204, S 8, H B 65140, I/A 29 (20/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-40-08
Administrador Solidario
- Carl Erdwin Hermann Heinrich Starcke
- Diethard Theodor Sinram
- Johann Hinrich Krumpeter
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24071 , F 203, S 8, H B 65140, I/A 25 (29/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-7-08
Información de DIETHARD THEODOR SINRAM
Mostramos los datos de DIETHARD THEODOR SINRAM que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DIETHARD THEODOR SINRAM, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos