DIEGUEZ VAZQUEZ JOSE ANTONIO
Informe ejecutivo de DIEGUEZ VAZQUEZ JOSE ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE DIEGUEZ VAZQUEZ JOSE ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GALIPROCON HOSTELERIA SL | Liquidador | 18/01/2021 | 18/01/2021 |
GALIPROCON HOSTELERIA SL | Socio Unico | 22/01/2009 | 18/01/2021 |
GALIPROCON HOSTELERIA SL | Administrador Unico | 22/01/2009 | 18/01/2021 |
DECORACIONES CINCO ESTRELLAS SL | Liquidador | 30/01/2017 | 30/01/2017 |
DECORACIONES CINCO ESTRELLAS SL | Administrador Unico | 30/01/2017 | |
GALIPROCON HOSTELERIA SL | Administrador Mancomunado | 22/01/2009 | |
GALIPROCON SL | Administrador Mancomunado | 14/01/2009 |
VINCULACIONES DE DIEGUEZ VAZQUEZ JOSE ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DIEGUEZ VAZQUEZ JOSE ANTONIO
Empresa: GALIPROCON HOSTELERIA SL
Liquidador
- Dieguez Vazquez Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 405 , F 135, S 8, H LU 13082, I/A 3 (18/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-17-27
Empresa: GALIPROCON HOSTELERIA SL
Administrador Unico
- Dieguez Vazquez Jose Antonio
Liquidador
- Dieguez Vazquez Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 405 , F 135, S 8, H LU 13082, I/A 3 (18/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-17-27
Empresa: DECORACIONES CINCO ESTRELLAS SL
Liquidador
- Dieguez Vazquez Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 149 , F 161, S 8, H LU 289, I/A 7 (30/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-29-27
Empresa: DECORACIONES CINCO ESTRELLAS SL
Administrador Unico
- Dieguez Vazquez Jose Antonio
Liquidador
- Dieguez Vazquez Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 149 , F 161, S 8, H LU 289, I/A 7 (30/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-29-27
Empresa: GALIPROCON HOSTELERIA SL
Administrador Unico
- Dieguez Vazquez Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 405 , F 134, S 8, H LU 13082, I/A 1 (22/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-22-27
Empresa: GALIPROCON HOSTELERIA SL
Administrador Mancomunado
- Baranga Ares Pedro
- Dieguez Vazquez Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 405 , F 134, S 8, H LU 13082, I/A 1 (22/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-22-27
Empresa: GALIPROCON HOSTELERIA SL
Socio Único
- Dieguez Vazquez Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 405 , F 134, S 8, H LU 13082, I/A 1 (22/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-22-27
Empresa: GALIPROCON SL
Administrador Mancomunado
- Baranga Ares Pedro
- Dieguez Vazquez Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2885 , F 169, S 8, H C 34224, I/A 4 (14/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-15-15
Información de DIEGUEZ VAZQUEZ JOSE ANTONIO
Mostramos los datos de DIEGUEZ VAZQUEZ JOSE ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DIEGUEZ VAZQUEZ JOSE ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos