DIEGUEZ CABERO JUAN ENRIQUE
Informe ejecutivo de DIEGUEZ CABERO JUAN ENRIQUE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE DIEGUEZ CABERO JUAN ENRIQUE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DIEGUEZ CABERO SA | Administrador Solidario | 22/08/2022 |
VINCULACIONES DE DIEGUEZ CABERO JUAN ENRIQUE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DIEGUEZ CABERO JUAN ENRIQUE
Empresa: DIEGUEZ CABERO SA
Administrador Solidario
- Dieguez Cabero Juan Enrique
- Dieguez Cabero Valentin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 544 , F 62, S 8, H LE 3276, I/A 9 (22/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-164-24
Empresa: DIEGUEZ CABERO SA
Administrador Solidario
- Dieguez Cabero Juan Enrique
- Dieguez Cabero Valentin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 544 , F 62, S 8, H LE 3276, I/A 9 (22/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-164-24
Empresa: DIEGUEZ CABERO SA
Administrador Solidario
- Dieguez Cabero Juan Enrique
- Dieguez Cabero Valentin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 544 , F 61, S 8, H LE 3276, I/A 7 A (05/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-9-24
Empresa: DIEGUEZ CABERO SA
Administrador Solidario
- Dieguez Cabero Juan Enrique
- Dieguez Cabero Valentin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 544 , F 62, S 8, H LE 3276, I/A 8 (05/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-9-24
Empresa: DIEGUEZ CABERO SA
Administrador Solidario
- Dieguez Cabero Juan Enrique
- Dieguez Cabero Valentin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 544 , F 61, S 8, H LE 3276, I/A 7 (06/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-179-24
Empresa: DIEGUEZ CABERO SA
Consejero Delegado Solidario
- Dieguez Cabero Juan Enrique
- Dieguez Cabero Valentin
Consejero
- Dieguez Cabero Juan Enrique
- Dieguez Cabero Valentin
- Dieguez Sarmiento Claudio
Presidente
Secretario
- Dieguez Cabero Juan Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 544 , F 61, S 8, H LE 3276, I/A 7 (06/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-179-24
Información de DIEGUEZ CABERO JUAN ENRIQUE
Mostramos los datos de DIEGUEZ CABERO JUAN ENRIQUE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DIEGUEZ CABERO JUAN ENRIQUE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos