DIEGO YEPES DOLERA
Informe ejecutivo de DIEGO YEPES DOLERA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 12
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE DIEGO YEPES DOLERA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LEVANTE FRIO NEGATIVO SL | Administrador Unico | 22/01/2018 | |
FRIGORIFICOS DIPER SL | Administrador Unico | 07/01/2015 | |
EXCLUSIVAS DIPER SL | Administrador Unico | 18/12/2014 | |
EXCLUSIVAS CODISAN SL | Administrador Unico | 18/12/2014 | |
EXCLUSIVAS JADIR SL | Administrador Unico | 18/12/2014 | |
DIPER BUSSINES AUTENTICS SL | Administrador Unico | 24/11/2014 | |
EXCLUSIVAS DIPER SL | Administrador Mancomunado | 21/08/2009 |
VINCULACIONES DE DIEGO YEPES DOLERA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DIEGO YEPES DOLERA
Empresa: EL CATARRAS BY TOMAS ECIJA SL
Apoderado
- Diego Yepes Dolera
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3431 , F 185, S 8, H MU100704, I/A 6 (20/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-206-30
Empresa: EL CATARRAS BY TOMAS ECIJA SL
Administrador Mancomunado
- Diego Yepes Dolera
- Tomas Ricardo Ecija Rodriguez De Segovia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3431 , F 185, S 8, H MU100704, I/A 5 (20/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-206-30
Empresa: EL CATARRAS BY TOMAS ECIJA SL
Apoderado
- Diego Yepes Dolera
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3431 , F 183, S 8, H MU100704, I/A 4 (07/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-157-30
Empresa: EL CATARRAS BY TOMAS ECIJA SL
Administrador Mancomunado
- Diego Yepes Dolera
- Tomas Ricardo Ecija Rodriguez De Segovia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3431 , F 183, S 8, H MU100704, I/A 3 (07/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-157-30
Empresa: LEVANTE FRIO NEGATIVO SL
Administrador Unico
- Diego Yepes Dolera
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3291 , F 157, S 8, H MU 95875, I/A 1 (22/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-20-30
Empresa: FRIGORIFICOS DIPER SL
Administrador Unico
- Diego Yepes Dolera
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2169 , F 115, S 8, H MU 50523, I/A 4 (07/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-8-30
Empresa: FRIGORIFICOS DIPER SL
Administrador Solidario
- Diego Yepes Dolera
- Pedro Dolera Lopez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2169 , F 115, S 8, H MU 50523, I/A 4 (07/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-8-30
Empresa: REGALOS SELECTOS DIPER SL
Liquidador
- Diego Yepes Dolera
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2231 , F 27, S 8, H MU 52094, I/A 3 (07/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-8-30
Empresa: REGALOS SELECTOS DIPER SL
Administrador Unico
Liquidador
- Diego Yepes Dolera
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2231 , F 27, S 8, H MU 52094, I/A 3 (07/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-8-30
Empresa: EXCLUSIVAS JADIR SL
Administrador Unico
- Diego Yepes Dolera
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2194 , F 9, S 8, H MU 52060, I/A 3 (18/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-245-30
VER MAS ACTOS
Información de DIEGO YEPES DOLERA
Mostramos los datos de DIEGO YEPES DOLERA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DIEGO YEPES DOLERA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos