DIEGO SIERRA GORKA
Informe ejecutivo de DIEGO SIERRA GORKA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DIEGO SIERRA GORKA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MARIA JESUS VINIEGRA FACHADAS SL | Apoderado | 31/08/2023 | |
REFORMAS RAMON Y UNAI SL | Administrador Solidario | 18/05/2009 |
VINCULACIONES DE DIEGO SIERRA GORKA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DIEGO SIERRA GORKA
Empresa: MARIA JESUS VINIEGRA FACHADAS SL
Apoderado
- Diego Sierra Gorka
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5816 , F 44, S 8, H BI 72497, I/A 2 (31/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-174-48
Empresa: REFORMAS RETRO Y URBA SL
Administrador Solidario
- Diego Sierra Gorka
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5186 , F 36, S 8, H BI 57829, I/A 2 (21/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-63-48
Empresa: REFORMAS RASEOS Y UNIONES SL
Administrador Solidario
- Diego Sierra Gorka
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5025 , F 20, S 8, H BI 54064, I/A 2 (21/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-63-48
Empresa: REFORMAS RETRO Y URBA SL
Administrador Solidario
- Del Sol Hernandez Ramon
- Diego Sierra Gorka
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5186 , F 34, S 8, H BI 57829, I/A 1 (19/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-23-48
Empresa: REFORMAS RAMON Y UNAI SL
Administrador Solidario
- Del Sol Hernandez Ramon
- Diego Sierra Gorka
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4853 , F 197, S 8, H BI 49969, I/A 3 (18/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-98-48
Empresa: REFORMAS RASEOS Y UNIONES SL
Administrador Solidario
- Del Sol Hernandez Ramon
- Diego Sierra Gorka
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5025 , F 18, S 8, H BI 54064, I/A 1 (13/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-40-48
Información de DIEGO SIERRA GORKA
Mostramos los datos de DIEGO SIERRA GORKA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DIEGO SIERRA GORKA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos