DIEGO ROS DE OLIVER
Informe ejecutivo de DIEGO ROS DE OLIVER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DIEGO ROS DE OLIVER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VIVIENDAS SANTA ANA SL | Vicepresidente | 17/10/2017 | |
VIVIENDAS SANTA ANA SL | Consejero | 17/10/2017 |
VINCULACIONES DE DIEGO ROS DE OLIVER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DIEGO ROS DE OLIVER
Empresa: PROMOCASA CARTAGENA SL
Consejero
- Diego Ros De Oliver
Presidente
- Diego Ros De Oliver
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1457 , F 97, S 8, H MU 27227, I/A 6 (23/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-209-30
Empresa: VIVIENDAS SANTA ANA SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Diego Miguel Ros Mcdonnell
- Diego Ros De Oliver
- Jorge Pablo Ros Mcdonnell
- Miguel Angel Mcdonnell Ros
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Diego Ros De Oliver
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 429 , F 171, S 8, H MU 7986, I/A 10 (17/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-203-30
Empresa: VIVIENDAS SANTA ANA SA
Consejero Delegado Solidario
- Diego Miguel Ros Mc Donnell
- Diego Ros De Oliver
- Miguel Angel Ros Mc Donnell
Consejero
- Diego Miguel Ros Mc Donnell
- Diego Ros De Oliver
- Miguel Angel Ros Mc Donnell
Presidente
Secretario
- Diego Ros De Oliver
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 429 , F 171, S 8, H MU 7986, I/A 10 (17/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-203-30
Empresa: VIVIENDAS SANTA ANA SA
Consejero Delegado Solidario
- Diego Miguel Ros Mc Donnell
- Diego Ros De Oliver
- Miguel Angel Ros Mc Donnell
Consejero
- Diego Miguel Ros Mc Donnell
- Diego Ros De Oliver
- Miguel Angel Ros Mc Donnell
Presidente
Secretario
- Diego Ros De Oliver
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 429 , F 171, S 8, H MU 7986, I/A 9 (28/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-191-30
Empresa: VIVIENDAS SANTA ANA SA
Consejero Delegado Solidario
- Diego Miguel Ros Mc Donnell
- Diego Ros De Oliver
- Miguel Angel Ros Mc Donnell
Consejero
- Diego Miguel Ros Mc Donnell
- Diego Ros De Oliver
- Miguel Angel Ros Mc Donnell
Presidente
Secretario
- Diego Ros De Oliver
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 429 , F 171, S 8, H MU 7986, I/A 9 (28/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-191-30
Empresa: VIVIENDAS SANTA ANA SA
Consejero Delegado Solidario
- Diego Miguel Ros Mc Donnell
- Diego Ros De Oliver
- Miguel Angel Ros Mc Donnell
Consejero
- Diego Miguel Ros Mc Donnell
- Diego Ros De Oliver
- Miguel Angel Ros Mc Donnell
Presidente
Secretario
- Diego Ros De Oliver
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 429 , F 171, S 8, H MU 7986, I/A 8 (22/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-146-30
Empresa: VIVIENDAS SANTA ANA SA
Consejero Delegado Solidario
- Diego Miguel Ros Mc Donnell
- Diego Ros De Oliver
- Miguel Angel Ros Mc Donnell
Consejero
- Diego Miguel Ros Mc Donnell
- Diego Ros De Oliver
- Miguel Angel Ros Mc Donnell
Presidente
Secretario
- Diego Ros De Oliver
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 429 , F 171, S 8, H MU 7986, I/A 8 (22/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-146-30
Información de DIEGO ROS DE OLIVER
Mostramos los datos de DIEGO ROS DE OLIVER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DIEGO ROS DE OLIVER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos