DIEGO LOPEZ MARIA CRISTINA
Informe ejecutivo de DIEGO LOPEZ MARIA CRISTINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DIEGO LOPEZ MARIA CRISTINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ACTIVIDADES ALTERNATIVAS INTERPID2 SL | Administrador Unico | 10/05/2023 | |
PROMOTORA GODIE SA | Apoderado Mancomunado | 03/01/2017 | 02/02/2023 |
VINCULACIONES DE DIEGO LOPEZ MARIA CRISTINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DIEGO LOPEZ MARIA CRISTINA
Administrador Unico
- Diego Lopez Maria Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21280 , F 144, S 8, H M 378059, I/A 4 (10/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-92-28
Empresa: PROMOTORA GODIE SA
Apoderado Mancomunado
- De Diego Acosta Maria Ester
- De Diego Lopez Ana Maria
- De Diego Lopez Maria Jose
- Diego Lopez Maria Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4750 , F 223, S 8, H M 77977, I/A 17 (02/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-28-28
Empresa: PROMOTORA GODIE SA
Apoderado Mancomunado
- De Diego Acosta Maria Ester
- De Diego Lopez Ana Maria
- De Diego Lopez Maria Jose
- Diego Lopez Maria Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4750 , F 220, S 8, H M 77977, I/A 12 (03/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-8-28
Información de DIEGO LOPEZ MARIA CRISTINA
Mostramos los datos de DIEGO LOPEZ MARIA CRISTINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DIEGO LOPEZ MARIA CRISTINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos