DIEGO GABRIEL GOROSITO
Informe ejecutivo de DIEGO GABRIEL GOROSITO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DIEGO GABRIEL GOROSITO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MADE GESTIO ESPORTIVA SL | Administrador Unico | 20/10/2021 | |
MANINI ENTERTAINMENT SL | Administrador Unico | 18/09/2012 |
VINCULACIONES DE DIEGO GABRIEL GOROSITO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DIEGO GABRIEL GOROSITO
Empresa: WIKI BEACH HOUSE SL
Administrador Unico
- Diego Gabriel Gorosito
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47067 , F 1, S 8, H B 539987, I/A 2 (28/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-45-08
Empresa: MADE GESTIO ESPORTIVA SL
Administrador Unico
- Diego Gabriel Gorosito
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48019 , F 88, S 8, H B 569689, I/A 1 (20/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-207-08
Empresa: WIKI BEACH HOUSE SL
Administrador Unico
- Diego Gabriel Gorosito
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47067 , F 1, S 8, H B 539987, I/A 1 (07/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-198-08
Empresa: PRAGA CAR SL
Administrador Unico
- Diego Gabriel Gorosito
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43363 , F 157, S 8, H B 426497, I/A 1 (18/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-185-08
Información de DIEGO GABRIEL GOROSITO
Mostramos los datos de DIEGO GABRIEL GOROSITO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DIEGO GABRIEL GOROSITO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos