DIEGO FERNANDEZ OSUNA
Informe ejecutivo de DIEGO FERNANDEZ OSUNA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DIEGO FERNANDEZ OSUNA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
O2C OFFER TO CUSTOMER SL | Apoderado | 12/01/2011 | 11/09/2020 |
O2C OFFER TO CUSTOMER SL | Representante | 12/01/2011 | 01/12/2016 |
VINCULACIONES DE DIEGO FERNANDEZ OSUNA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DIEGO FERNANDEZ OSUNA
Empresa: O2C OFFER TO CUSTOMER SL
Consejero
Presidente
Representante
- Diego Fernandez Osuna
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25269 , F 211, S 8, H M 454974, I/A 18 (01/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-236-28
Empresa: O2C OFFER TO CUSTOMER SL
Apoderado
- Diego Fernandez Osuna
- Perez Valderrama Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25269 , F 64, S 8, H M 454974, I/A 8 (12/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-16-28
Empresa: O2C OFFER TO CUSTOMER SL
Representante
- Diego Fernandez Osuna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25269 , F 63, S 8, H M 454974, I/A 7 (12/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-14-28
Información de DIEGO FERNANDEZ OSUNA
Mostramos los datos de DIEGO FERNANDEZ OSUNA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DIEGO FERNANDEZ OSUNA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos