DIDERIK VERDONCK JAKOB MARCEL MARIA PETRUS
Informe ejecutivo de DIDERIK VERDONCK JAKOB MARCEL MARIA PETRUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DIDERIK VERDONCK JAKOB MARCEL MARIA PETRUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RAET IBERIA SL | Administrador Mancomunado | 25/02/2015 | 03/01/2019 |
RAET IBERIA SL | Administrador Solidario | 17/12/2014 | 25/02/2015 |
VINCULACIONES DE DIDERIK VERDONCK JAKOB MARCEL MARIA PETRUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DIDERIK VERDONCK JAKOB MARCEL MARIA PETRUS
Empresa: RAET IBERIA SL
Administrador Mancomunado
- Diderik Verdonck Jakob Marcel Maria Petrus
- Theunissen Jochem Christoffel Clemens
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32502 , F 149, S 8, H M 585028, I/A 13 (03/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-7-28
Empresa: RAET IBERIA SL
Administrador Mancomunado
- Diderik Verdonck Jakob Marcel Maria Petrus
- Schrijnemaekers Petrus Johannes Laurentius
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32502 , F 143, S 8, H M 585028, I/A 3 (25/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-46-28
Empresa: RAET IBERIA SL
Administrador Solidario
- Diderik Verdonck Jakob Marcel Maria Petrus
- Schrijnemaekers Petrus Johannes Laurentius
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32502 , F 143, S 8, H M 585028, I/A 3 (25/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-46-28
Empresa: RAET IBERIA SL
Administrador Solidario
- Diderik Verdonck Jakob Marcel Maria Petrus
- Schrijnemaekers Petrus Johannes Laurentius
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32502 , F 140, S 8, H M 585028, I/A 1 (17/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-245-28
Información de DIDERIK VERDONCK JAKOB MARCEL MARIA PETRUS
Mostramos los datos de DIDERIK VERDONCK JAKOB MARCEL MARIA PETRUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DIDERIK VERDONCK JAKOB MARCEL MARIA PETRUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos