DIAZAYAS OLIVER ALEJANDRO
Informe ejecutivo de DIAZAYAS OLIVER ALEJANDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 14
Empresas activas: 8
Cargos inactivos: 16
Empresas inactivas: 8
CARGOS DE DIAZAYAS OLIVER ALEJANDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BLINKING LIGHTS CORPORATION SL | Apoderado Mancomunado | 12/07/2024 | |
MOBLES MIR I EQUIPAMENTS SL | Presidente | 16/01/2024 | |
BLINKING LIGHTS CORPORATION SL | Apoderado | 09/05/2023 | |
MOBLES MIR I EQUIPAMENTS SL | Consejero | 12/12/2022 | |
SOLUTEX GC SL | Consejero | 24/06/2022 | |
SOLUCIONES TECNICAS DEL METAL IBERIA SL | Apoderado | 05/11/2019 | |
BOUNTY LIGHT CONSULTORIA Y RE SL | Socio Unico | 29/03/2019 | |
BOUNTY LIGHT CONSULTORIA Y RE SL | Administrador Unico | 29/03/2019 | |
NEXXUS IBERIA SGEIC SA | Consejero | 26/03/2019 | |
HOLDING NEXXUS IBERIA PARTNERS SL | Apoderado | 20/02/2019 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE DIAZAYAS OLIVER ALEJANDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DIAZAYAS OLIVER ALEJANDRO
Empresa: TWENTYFOUR SEVEN GROUP SL
Consejero
- Diazayas Oliver Alejandro
- Gomez Martinez Jaime
- Onieva Flores Javier
- Van Vollenhoven Ivo
- Weber Garcia Alvaro
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Diazayas Oliver Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 708684, I/A 25 (19/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-186-28
Empresa: BLINKING LIGHTS CORPORATION SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 784895, I/A 11 (12/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-139-28
Empresa: BLINKING LIGHTS CORPORATION SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 784895, I/A 12 (12/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-139-28
Empresa: MOBLES MIR I EQUIPAMENTS SL
Presidente
- Diazayas Oliver Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48559 , F 214, S 8, H B 169773, I/A 19 (16/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-17-08
Empresa: BLINKING LIGHTS CORPORATION SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44555 , F 207, S 8, H M 784895, I/A 4 (09/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-91-28
Empresa: SPAICOL SPAIN SL
Apoderado
- Ballester Fornes Maria Teresa
- Davila Domecq Juan Pedro
- Diazayas Oliver Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42855 , F 105, S 8, H M 757672, I/A 5 (21/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-60-28
Empresa: SPAICOL SPAIN SL
Consejero
- Ballester Fornes Maria Teresa
- Davila Domecq Juan Pedro
- Diazayas Oliver Alejandro
Presidente
- Diazayas Oliver Alejandro
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42855 , F 105, S 8, H M 757672, I/A 5 (21/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-60-28
Empresa: MERCURIUS HEALTH SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Davila Domecq Juan Pedro
- Diazayas Oliver Alejandro
Apoderado
- Ballester Fornes Maria Teresa
- Davila Domecq Juan Pedro
- Diazayas Oliver Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42763 , F 100, S 8, H M 737602, I/A 8 (22/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-42-28
Empresa: SPAICOL GERMANY HOLDINGS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Ballester Fornes Maria Teresa
- Davila Domecq Juan Pedro
- Diazayas Oliver Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42877 , F 104, S 8, H M 758071, I/A 4 (21/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-41-28
Empresa: MERCURIUS HEALTH CONSULTING SL
Apoderado
- Ballester Fornes Maria Teresa
- Davila Domecq Juan Pedro
- Davila Domecq Juan Pedro
- Diazayas Oliver Alejandro
- Diazayas Oliver Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42093 , F 142, S 8, H M 745288, I/A 8 (21/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-41-28
VER MAS ACTOS
Información de DIAZAYAS OLIVER ALEJANDRO
Mostramos los datos de DIAZAYAS OLIVER ALEJANDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DIAZAYAS OLIVER ALEJANDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos