DIAZ VIZCAINO JORGE
Informe ejecutivo de DIAZ VIZCAINO JORGE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DIAZ VIZCAINO JORGE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ATRON INGENIEROS SA | Administrador Solidario | 16/09/2020 | 21/01/2022 |
ATRON INGENIEROS SA | Consejero Delegado Solidario | 13/06/2014 | 16/09/2020 |
ATRON INGENIEROS SA | Presidente | 13/06/2014 | 16/09/2020 |
ATRON INGENIEROS SA | Consejero | 13/06/2014 | 16/09/2020 |
VINCULACIONES DE DIAZ VIZCAINO JORGE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DIAZ VIZCAINO JORGE
Empresa: ATRON INGENIEROS SA
Administrador Solidario
- Diaz Vizcaino Jorge
- Escorihuela Mas Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3637, L 950, F 176, S 8, H V 13069, I/A 12 (21/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-19-46
Empresa: ATRON INGENIEROS SA
Administrador Solidario
- Diaz Vizcaino Jorge
- Escorihuela Mas Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3637, L 950, F 175, S 8, H V 13069, I/A 11 (16/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-185-46
Empresa: ATRON INGENIEROS SA
Consejero Delegado Solidario
- Diaz Vizcaino Jorge
- Escorihuela Mas Miguel Angel
Consejero
- Bella Bravo Ana Maria
- Diaz Vizcaino Jorge
- Escorihuela Mas Miguel Angel
- Garcia Martinez Maria Carmen
Presidente
- Diaz Vizcaino Jorge
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3637, L 950, F 175, S 8, H V 13069, I/A 11 (16/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-185-46
Empresa: ATRON INGENIEROS SA
Consejero Delegado Solidario
- Diaz Vizcaino Jorge
- Escorihuela Mas Miguel Angel
Consejero
- Diaz Vizcaino Jorge
- Escorihuela Mas Miguel Angel
Presidente
- Diaz Vizcaino Jorge
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3637, L 950, F 175, S 8, H V 13069, I/A 10 (13/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-116-46
Información de DIAZ VIZCAINO JORGE
Mostramos los datos de DIAZ VIZCAINO JORGE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DIAZ VIZCAINO JORGE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos