DIAZ VILLALTA ANTONIO MANUEL
Informe ejecutivo de DIAZ VILLALTA ANTONIO MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE DIAZ VILLALTA ANTONIO MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
WISHPRO GESTION Y SERVICIOS SL | Liquidador | 25/11/2019 | 25/11/2019 |
WISHPRO GESTION Y SERVICIOS SL | Administrador Unico | 04/03/2010 | 25/11/2019 |
WISHPRO GESTION Y SERVICIOS SL | Socio Unico | 03/02/2011 | 25/11/2019 |
MEDICIONES ELECTRICAS DE ANDALUCIA SL | Administrador Unico | 24/10/2011 | 20/06/2018 |
EIM TECH SOLUTIONS SL | Administrador Solidario | 05/04/2011 | 19/03/2015 |
TRISERKO GESTION Y SERVICIOS SLL | Administrador Unico | 09/03/2011 | |
TRISERKO GESTION Y SERVICIOS SLL | Liquidador | 09/03/2011 | 09/03/2011 |
PUBLISPORT XXI SL | Apoderado | 25/01/2011 | |
MILLTEN CONSULTING SL | Administrador Unico | 25/01/2011 | |
MILLTEN CONSULTING SL | Liquidador | 25/01/2011 | 25/01/2011 |
VINCULACIONES DE DIAZ VILLALTA ANTONIO MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DIAZ VILLALTA ANTONIO MANUEL
Empresa: WISHPRO GESTION Y SERVICIOS SL
Liquidador
- Diaz Villalta Antonio Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27419 , F 142, S 8, H M 494171, I/A 3 (25/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-231-28
Empresa: WISHPRO GESTION Y SERVICIOS SL
Administrador Unico
- Diaz Villalta Antonio Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27419 , F 142, S 8, H M 494171, I/A 3 (25/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-231-28
Administrador Unico
- Diaz Villalta Antonio Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4399, L 3308, F 140, S 8, H MA 94058, I/A 5 (20/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-123-29
Empresa: EIM TECH SOLUTIONS SL
Administrador Solidario
- Diaz Villalta Antonio Manuel
- Portero Ortiz Manuel Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4868, L 3776, F 61, S 8, H MA108766, I/A 3 (19/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-61-29
Administrador Unico
- Diaz Villalta Antonio Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4399, L 3308, F 139, S 8, H MA 94058, I/A 3 (24/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-212-29
Empresa: EIM TECH SOLUTIONS SL
Administrador Solidario
- Diaz Villalta Antonio Manuel
- Portero Ortiz Manuel Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4868, L 3776, F 58, S 8, H MA108766, I/A 1 (05/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-77-29
Empresa: TRISERKO GESTION Y SERVICIOS SLL
Liquidador
- Diaz Villalta Antonio Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21841 , F 114, S 8, H M 389225, I/A 4 (09/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-55-28
Empresa: TRISERKO GESTION Y SERVICIOS SLL
Administrador Unico
- Diaz Villalta Antonio Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21841 , F 114, S 8, H M 389225, I/A 4 (09/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-55-28
Empresa: WISHPRO GESTION Y SERVICIOS SL
Socio Único
- Diaz Villalta Antonio Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27419 , F 140, S 8, H M 494171, I/A 2 (03/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-31-28
Empresa: MILLTEN CONSULTING SL
Liquidador
- Diaz Villalta Antonio Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20732 , F 22, S 8, H M 367243, I/A 7 (25/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-25-28
VER MAS ACTOS
Información de DIAZ VILLALTA ANTONIO MANUEL
Mostramos los datos de DIAZ VILLALTA ANTONIO MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DIAZ VILLALTA ANTONIO MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos