DIAZ TORRES MARIA DEL ROSARIO
Informe ejecutivo de DIAZ TORRES MARIA DEL ROSARIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DIAZ TORRES MARIA DEL ROSARIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALERGENETICA SL | Consejero | 17/02/2016 | 21/12/2020 |
ALERGENETICA SL | Presidente | 12/07/2016 | 21/12/2020 |
ALERGENETICA SL | Secretario | 17/02/2016 | 12/07/2016 |
ALERGENETICA SL | Administrador Solidario | 18/03/2010 |
VINCULACIONES DE DIAZ TORRES MARIA DEL ROSARIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DIAZ TORRES MARIA DEL ROSARIO
Empresa: ALERGENETICA SL
Consejero
- Claverie Diaz Laura
- Claverie Martin Felix
- Diaz Torres Maria Del Rosario
Presidente
- Diaz Torres Maria Del Rosario
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3610 , F 35, S 8, H TF 43687, I/A 14 (21/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-3-38
Empresa: ALERGENETICA SL
Presidente
- Diaz Torres Maria Del Rosario
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3016 , F 42, S 8, H TF 43687, I/A 12 (12/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-151-38
Empresa: ALERGENETICA SL
Presidente
Secretario
- Diaz Torres Maria Del Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3016 , F 42, S 8, H TF 43687, I/A 12 (12/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-151-38
Empresa: ALERGENETICA SL
Consejero
- Diaz Torres Maria Del Rosario
Secretario
- Diaz Torres Maria Del Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3016 , F 42, S 8, H TF 43687, I/A 11 (17/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-39-38
Empresa: ALERGENETICA SL
Administrador Solidario
- Diaz Torres Maria Del Rosario
- Dun-coleman Nigel Stuart
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3016 , F 39, S 8, H TF 43687, I/A 4 (18/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-60-38
Información de DIAZ TORRES MARIA DEL ROSARIO
Mostramos los datos de DIAZ TORRES MARIA DEL ROSARIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DIAZ TORRES MARIA DEL ROSARIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos