DIAZ SUBIAS MARIA DE LAS NIEVES
Informe ejecutivo de DIAZ SUBIAS MARIA DE LAS NIEVES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DIAZ SUBIAS MARIA DE LAS NIEVES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALTRANS 2021 SL | Administrador Unico | 24/09/2021 | |
ALTRANS 2021 SL | Socio Unico | 24/09/2021 | |
TRANSCEREAL PORT TARRAGONA SL | Administrador Unico | 18/05/2012 |
VINCULACIONES DE DIAZ SUBIAS MARIA DE LAS NIEVES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DIAZ SUBIAS MARIA DE LAS NIEVES
Empresa: ALTRANS 2021 SL
Administrador Unico
- Diaz Subias Maria De Las Nieves
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3275 , F 67, S 8, H T 57550, I/A 1 (24/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-191-43
Empresa: ALTRANS 2021 SL
Socio Único
- Diaz Subias Maria De Las Nieves
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3275 , F 67, S 8, H T 57550, I/A 1 (24/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-191-43
Empresa: TRANSMADO DEL CINCA SL
Apoderado
- Diaz Subias Maria De Las Nieves
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2527 , F 68, S 8, H T 40947, I/A 8 (10/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-240-43
Empresa: ACTIUS DOMUR SL
Administrador Unico
- Diaz Subias Maria De Las Nieves
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2210 , F 16, S 8, H T 34078, I/A 4 (18/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-102-43
Empresa: TRANSMADO DEL CINCA SL
Apoderado
- Diaz Subias Maria De Las Nieves
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2527 , F 64, S 8, H T 70947, I/A 3 (02/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-51-43
Información de DIAZ SUBIAS MARIA DE LAS NIEVES
Mostramos los datos de DIAZ SUBIAS MARIA DE LAS NIEVES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DIAZ SUBIAS MARIA DE LAS NIEVES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos