DIAZ SEVILLA ANA
Informe ejecutivo de DIAZ SEVILLA ANA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
VINCULACIONES DE DIAZ SEVILLA ANA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DIAZ SEVILLA ANA
Empresa: RED LOGISTICA NAVARRA SA
Apoderado
- Bilbao Soto Juan Maria
- Diaz Sevilla Ana
- Fernandez Fernandez Jose Ignacio
- Hornazabal Ruiz Laura
- Larrañaga Larrañaga Itsaso
- Lujan Espi Alberto
- Maurice Lebeau Eric Guy
- Minguez Sabater Francisco Javier
- Ocariz Mauleon Angel
- Rey Mansilla Ana Belen
- Roldan Jimenez Rafael
- Tirapu Iturbide Francisco Javier
- Tirapu Iturbide Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 734 , F 53, S 8, H NA 1608, I/A 52 (31/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-29-31
Empresa: SOMEVA SL
Apoderado
- Diaz Sevilla Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4324, L 1636, F 31, S 8, H V 22115, I/A 28 (14/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-13-46
Empresa: RED LOGISTICA NAVARRA SA
Apoderado
- Diaz Sevilla Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 85 , F 156, S 8, H NA 1608, I/A 40 (18/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-122-31
Información de DIAZ SEVILLA ANA
Mostramos los datos de DIAZ SEVILLA ANA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DIAZ SEVILLA ANA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos