DIAZ SALDAÑA NICOLAS
Informe ejecutivo de DIAZ SALDAÑA NICOLAS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DIAZ SALDAÑA NICOLAS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TEMPORE PROPERTIES SOCIMI SA | Consejero Ejecutivo | 07/03/2018 | 02/01/2023 |
TEMPORE PROPERTIES SOCIMI SA | Consejero Delegado | 07/03/2018 | 02/01/2023 |
SOCIEDAD DE GESTION DE ACTIVOS PROCEDENTES DE LA REESTRUCTURACION BANCARIA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 06/06/2018 |
VINCULACIONES DE DIAZ SALDAÑA NICOLAS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DIAZ SALDAÑA NICOLAS
Empresa: TEMPORE PROPERTIES SOCIMI SA
Consejero Delegado
- Diaz Saldaña Nicolas
Consejero Ejecutivo
- Diaz Saldaña Nicolas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41548 , F 83, S 8, H M 648435, I/A 31 (02/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-6-28
Empresa: TEMPORE PROPERTIES SOCIMI SA
Consejero Delegado
- Diaz Saldaña Nicolas
Consejero Independiente
Consejero Ejecutivo
- Diaz Saldaña Nicolas
Consj.Domini
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41548 , F 78, S 8, H M 648435, I/A 24 (12/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-159-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- Diaz Saldaña Nicolas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37201 , F 155, S 8, H M 549293, I/A 288 (06/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-113-28
Empresa: TEMPORE PROPERTIES SOCIMI SA
Apoderado Solidario
Consejero Delegado
- Diaz Saldaña Nicolas
Consejero Independiente
Consejero Ejecutivo
- Diaz Saldaña Nicolas
Consj.Domini
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36623 , F 113, S 8, H M 648435, I/A 8 (07/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-53-28
Información de DIAZ SALDAÑA NICOLAS
Mostramos los datos de DIAZ SALDAÑA NICOLAS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DIAZ SALDAÑA NICOLAS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos