DIAZ SALAZAR CARLOS
Informe ejecutivo de DIAZ SALAZAR CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE DIAZ SALAZAR CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMPAÑIA VOLTEDOR SL | Apoderado | 01/08/2018 | |
CARDES HOTELES SL | Administrador Unico | 13/03/2014 | |
SEGLOTEL 2010 SL | Administrador Unico | 01/06/2010 | |
JM ULLMO GROUP SL | Administrador Mancomunado | 04/08/2009 |
VINCULACIONES DE DIAZ SALAZAR CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DIAZ SALAZAR CARLOS
Empresa: COMPAÑIA VOLTEDOR SL
Apoderado
- Diaz Salazar Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2284 , F 163, S 8, H CA 53634, I/A 3 (01/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-153-11
Empresa: CARDES HOTELES SL
Administrador Unico
- Diaz Salazar Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1491 , F 201, S 8, H CA 21666, I/A 6 (13/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-56-11
Empresa: SEGLOTEL 2010 SL
Administrador Unico
- Diaz Salazar Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1965 , F 186, S 8, H CA 39962, I/A 2 (01/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-110-11
Empresa: NETPLANET IMPOR E EXPOR SL
Administrador Mancomunado
- Diaz Salazar Carlos
- Garcia Sanchez Francisco Javier
- Ramirez Meneses Jorge Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1713 , F 221, S 8, H CA 28439, I/A 2 (04/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-154-11
Información de DIAZ SALAZAR CARLOS
Mostramos los datos de DIAZ SALAZAR CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DIAZ SALAZAR CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos