DIAZ RUIZ DE EGUINO ARANZAZU AURORA
Informe ejecutivo de DIAZ RUIZ DE EGUINO ARANZAZU AURORA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DIAZ RUIZ DE EGUINO ARANZAZU AURORA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CON CIENCIA Y A LO LOCO SL | Administrador Unico | 22/02/2013 |
VINCULACIONES DE DIAZ RUIZ DE EGUINO ARANZAZU AURORA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DIAZ RUIZ DE EGUINO ARANZAZU AURORA
Empresa: LOCOS POR LA CIENCIA SL
Administrador Solidario
- Diaz Ruiz De Eguino Aranzazu Aurora
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21632 , F 22, S 8, H M 385015, I/A 4 (10/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-12-28
Empresa: CON CIENCIA Y A LO LOCO SL
Administrador Unico
- Diaz Ruiz De Eguino Aranzazu Aurora
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30782 , F 152, S 8, H M 553974, I/A 1 (22/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-46-28
Empresa: LOCOS POR LA CIENCIA SL
Administrador Solidario
- Arriola Saenz Maria Cristina
- Diaz Ruiz De Eguino Aranzazu Aurora
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21632 , F 21, S 8, H M 385015, I/A 2 (11/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-181-28
Información de DIAZ RUIZ DE EGUINO ARANZAZU AURORA
Mostramos los datos de DIAZ RUIZ DE EGUINO ARANZAZU AURORA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DIAZ RUIZ DE EGUINO ARANZAZU AURORA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos