DIAZ RODRIGUEZ ANGEL
Informe ejecutivo de DIAZ RODRIGUEZ ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE DIAZ RODRIGUEZ ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TABERNA GUADALQUIVIR SL | Administrador Mancomunado | 30/07/2019 | |
MINERA DEL SANTO ANGEL SL | Administrador Mancomunado | 18/11/2010 |
VINCULACIONES DE DIAZ RODRIGUEZ ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DIAZ RODRIGUEZ ANGEL
Empresa: DFSK SEVILLA SL
Liquidador Mancomunado
- Diaz Rodriguez Angel
- GOMDEPERAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6613 , F 3, S 8, H SE119302, I/A 2 (09/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-241-41
Empresa: DFSK SEVILLA SL
Administrador Mancomunado
- Diaz Rodriguez Angel
- GOMDEPERAL SL
Liquidador Mancomunado
- Diaz Rodriguez Angel
- GOMDEPERAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6613 , F 3, S 8, H SE119302, I/A 2 (09/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-241-41
Empresa: TABERNA GUADALQUIVIR SL
Administrador Mancomunado
- Diaz Rodriguez Angel
- Oulad Sellam Navarro Ismael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6753 , F 46, S 8, H SE122731, I/A 1 (30/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-150-41
Empresa: DFSK SEVILLA SL
Administrador Mancomunado
- Diaz Rodriguez Angel
- GOMDEPERAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6613 , F 1, S 8, H SE119302, I/A 1 (09/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-200-41
Liquidador Mancomunado
- Diaz Alvarez Antonino Jesus
- Diaz Rodriguez Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4435 , F 139, S 8, H SE 68397, I/A 3 2 (26/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-126-41
Administrador Mancomunado
- Diaz Alvarez Antonino Jesus
- Diaz Rodriguez Angel
- Reina Rodriguez Mariano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4435 , F 139, S 8, H SE 68397, I/A 3 2 (26/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-126-41
Empresa: BANDAMA SA
Apoderado
- Diaz Rodriguez Angel
- Perez Barros Alvaro Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 836 , F 136, S 8, H GC 2583, I/A 27 (15/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-39-35
Empresa: MINERA DEL SANTO ANGEL SL
Administrador Mancomunado
- Diaz Rodriguez Angel
- Diaz Rodriguez Antonino
- Diaz Rodriguez Marco Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1940 , F 48, S 8, H SE 9932, I/A 7 (18/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-230-41
Información de DIAZ RODRIGUEZ ANGEL
Mostramos los datos de DIAZ RODRIGUEZ ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DIAZ RODRIGUEZ ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos