DIAZ REIMONDEZ HECTOR
Informe ejecutivo de DIAZ REIMONDEZ HECTOR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 13
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE DIAZ REIMONDEZ HECTOR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SAN ROQUE 2000 SL | Administrador Solidario | 17/08/2020 | |
NEMOMARLIN FRANCHISE SL | Administrador Solidario | 30/07/2020 | |
HEMARE CONSULTING SL | Apoderado Solidario | 02/06/2020 | |
REDIFE SL | Administrador Solidario | 27/06/2019 | |
BRABANDER 2 SL | Administrador Unico | 27/04/2013 |
VINCULACIONES DE DIAZ REIMONDEZ HECTOR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DIAZ REIMONDEZ HECTOR
Empresa: SAN ROQUE 2000 SL
Administrador Solidario
- Diaz Reimondez Hector
- Symons Philippe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 262 , F 38, S 8, H LU 6018, I/A 13 (17/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-163-27
Empresa: ESCUELAS INFANTILES PEQUIDI SL
Administrador Solidario
- Diaz Reimondez Hector
- Symons Philippe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27022 , F 14, S 8, H M 486873, I/A 10 (04/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-154-28
Empresa: MUNEDIN SL
Administrador Solidario
- Diaz Reimondez Hector
- Symons Philippe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28535 , F 678, S 8, H M 513713, I/A 13 (01/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-152-28
Empresa: NEMOMARLIN FRANCHISE SL
Administrador Solidario
- Diaz Reimondez Hector
- Symons Philippe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25761 , F 148, S 8, H M 464364, I/A 22 (30/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-151-28
Empresa: HEMARE CONSULTING SL
Apoderado Solidario
- Diaz Reimondez Hector
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43018 , F 52, S 8, H B 417918, I/A 6 (02/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-110-08
Empresa: HEMARE CONSULTING SL
Administrador Unico
- Diaz Reimondez Hector
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43018 , F 52, S 8, H B 417918, I/A 5 (06/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-30-08
Empresa: SAN ROQUE 2000 SL
Apoderado
- Diaz Reimondez Hector
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 262 , F 38, S 8, H LU 6018, I/A 10 (30/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-27-27
Empresa: SAN ROQUE 2000 SL
Apoderado
- Diaz Reimondez Hector
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 262 , F 37, S 8, H LU 6018, I/A 8 (30/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-27-27
Empresa: NEMOMARLIN FRANCHISE SL
Administrador Solidario
- Diaz Fernandez Jose Antonio
- Diaz Reimondez Hector
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25761 , F 147, S 8, H M 464364, I/A 21 (27/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-22-28
Empresa: NEMOMARLIN FRANCHISE SL
Apoderado
- Diaz Fernandez Jose Antonio
- Diaz Reimondez Hector
- Diaz Reimondez Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25761 , F 147, S 8, H M 464364, I/A 20 (24/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-21-28
VER MAS ACTOS
Información de DIAZ REIMONDEZ HECTOR
Mostramos los datos de DIAZ REIMONDEZ HECTOR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DIAZ REIMONDEZ HECTOR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos