DIAZ REGAÑON SERRANO JESUS MANUEL
Informe ejecutivo de DIAZ REGAÑON SERRANO JESUS MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE DIAZ REGAÑON SERRANO JESUS MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BROAD TELECOM SA | Apoderado | 09/02/2024 | |
BROAD TELECOM DIGITAL HOME AIE | Administrador Mancomunado | 14/12/2009 | 13/01/2017 |
ALBENTIA SYSTEMS SA | Apoderado | 05/03/2012 | |
ALBENTIA SYSTEMS SA | Presidente | 17/12/2010 | 05/03/2012 |
ALBENTIA SYSTEMS SA | Consejero | 17/12/2010 | 05/03/2012 |
BROAD TELECOM SA | Apoderado | 19/12/2011 | |
BROAD TELECOM SA | Consejero | 18/10/2011 | 19/12/2011 |
BROAD TELECOM SA | Apoderado | 08/07/2009 | 19/12/2011 |
BROAD TELECOM SA | Presidente | 14/07/2009 | 19/12/2011 |
VINCULACIONES DE DIAZ REGAÑON SERRANO JESUS MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DIAZ REGAÑON SERRANO JESUS MANUEL
Empresa: BROAD TELECOM SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- Alpiste Martinez Jose Manuel
- Alpiste Martinez Jose Manuel
- Alpiste Martinez Jose Manuel
- Alpiste Martinez Jose Manuel
- Carvajal Luque Martin Antonio
- Delgado Gutierrez Alejandro
- Diaz Regañon Serrano Jesus Manuel
- Gonzalez Alonso Jaime
- Matallana Camacho Ernesto
- Ramos Gorostiola Jesus
- Tablate Miquis Carlos
- Tablate Miquis Carlos
- Tablate Miquis Carlos
- Tablate Miquis Carlos
- Tablate Miquis Carlos
- Tablate Miquis Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42578 , F 92, S 8, H M 164519, I/A 43 (09/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-34-28
Empresa: BROAD TELECOM DIGITAL HOME AIE
Administrador Mancomunado
- Diaz Regañon Serrano Jesus Manuel
- Tablaque Miquis Carlos Luciano
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27195 , F 115, S 8, H M 489965, I/A 4 (13/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-15-28
Empresa: ALBENTIA SYSTEMS SA
Apoderado
- Diaz Regañon Serrano Jesus Manuel
- Stiauren Sturla
- Vila Rodriguez Pablo Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20808 , F 4, S 8, H M 368780, I/A 5 (05/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-53-28
Empresa: ALBENTIA SYSTEMS SA
Consejero
- Diaz Regañon Serrano Jesus Manuel
Presidente
- Diaz Regañon Serrano Jesus Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20808 , F 4, S 8, H M 368780, I/A 5 (05/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-53-28
Empresa: BROAD TELECOM SA
Apoderado
- Diaz Regañon Serrano Jesus Manuel
- Diaz Regañon Serrano Jesus Manuel
- Peña Vicente Juan Antonio
- Peña Vicente Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20673 , F 92, S 8, H M 164519, I/A 28 (19/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-247-28
Empresa: BROAD TELECOM SA
Consejero
- Diaz Regañon Serrano Jesus Manuel
Presidente
- Diaz Regañon Serrano Jesus Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20673 , F 91, S 8, H M 164519, I/A 27 (19/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-246-28
Empresa: BROAD TELECOM SA
Presidente
- Diaz Regañon Serrano Jesus Manuel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20673 , F 90, S 8, H M 164519, I/A 25 (18/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-206-28
Empresa: BROAD TELECOM SA
Consejero
- Alpiste Martinez Jose Manuel
- Delgado Gutierrez Alejandro
- Diaz Regañon Serrano Francisco
- Diaz Regañon Serrano Jesus Manuel
- Stiauren Sturla
- Tablete Miquis Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20673 , F 89, S 8, H M 164519, I/A 24 (18/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-206-28
Empresa: ALBENTIA SYSTEMS SA
Consejero
- Diaz Regañon Serrano Francisco
- Diaz Regañon Serrano Jesus Manuel
- Stiauren Sturla
- Vila Rodriguez Pablo Luis
Presidente
- Diaz Regañon Serrano Jesus Manuel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20808 , F 4, S 8, H M 368780, I/A 4 (17/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-248-28
Empresa: BROAD TELECOM DIGITAL HOME AIE
Administrador Mancomunado
- Diaz Regañon Serrano Jesus Manuel
- Tablaque Miquis Carlos Luciano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27195 , F 112, S 8, H M 489965, I/A 1 (14/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-244-28
VER MAS ACTOS
Información de DIAZ REGAÑON SERRANO JESUS MANUEL
Mostramos los datos de DIAZ REGAÑON SERRANO JESUS MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DIAZ REGAÑON SERRANO JESUS MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos