DIAZ RAMOS RAQUEL
Informe ejecutivo de DIAZ RAMOS RAQUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE DIAZ RAMOS RAQUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DRIA SERVICIOS PARA EVENTOS SL | Socio Unico | 17/12/2021 | |
DRIA SERVICIOS PARA EVENTOS SL | Administrador Unico | 17/12/2021 | |
GOLDENDREAM DESARROLLOS SL | Administrador Mancomunado | 10/07/2017 | |
ASESORAMIENTOS PIRRA SL | Administrador Mancomunado | 05/06/2017 | |
DIAZ RAMOS INVERSIONES Y ASESORAMIENTO SL | Administrador Unico | 19/05/2017 | |
SERMACON 10 SL | Liquidador Concursal | 21/02/2014 | |
COLEGIO BRITANICO DE SEVILLA SL | Administrador Unico | 17/07/2009 |
VINCULACIONES DE DIAZ RAMOS RAQUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DIAZ RAMOS RAQUEL
Empresa: DRIA SERVICIOS PARA EVENTOS SL
Administrador Unico
- Diaz Ramos Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42773 , F 91, S 8, H M 756405, I/A 1 (17/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-245-28
Empresa: DRIA SERVICIOS PARA EVENTOS SL
Socio Único
- Diaz Ramos Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42773 , F 91, S 8, H M 756405, I/A 1 (17/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-245-28
Empresa: AGAYMA WORK SL
Administrador Unico
- Diaz Ramos Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4259 , F 75, S 8, H SE 64499, I/A 5 (20/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-3-41
Empresa: AGAYMA WORK SLL
Administrador Unico
- Diaz Ramos Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4259 , F 73, S 8, H SE 64499, I/A 4 (20/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-3-41
Empresa: GOLDENDREAM DESARROLLOS SL
Administrador Mancomunado
- Diaz Ramos Eva Maria
- Diaz Ramos Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28941 , F 193, S 8, H M 521137, I/A 4 (10/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-134-28
Empresa: ASESORAMIENTOS PIRRA SL
Administrador Mancomunado
- Diaz Ramos Eva Maria
- Diaz Ramos Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22098 , F 136, S 8, H M 394181, I/A 6 (05/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-109-28
Administrador Unico
- Diaz Ramos Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18234 , F 38, S 8, H M 315827, I/A 7 (19/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-98-28
Empresa: SONIEL RESTAURACION SL
Administrador Unico
- Diaz Ramos Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4817 , F 13, S 8, H SE 76952, I/A 4 (21/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-247-41
Empresa: LUNARES 2025 SL
Administrador Unico
- Diaz Ramos Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5674 , F 196, S 8, H SE 96831, I/A 2 (14/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-245-41
Empresa: SERMACON 10 SL
Liquidador Concursal
- Diaz Ramos Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4032 , F 112, S 8, H SE 59552, I/A 4 (21/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-41-41
VER MAS ACTOS
Información de DIAZ RAMOS RAQUEL
Mostramos los datos de DIAZ RAMOS RAQUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DIAZ RAMOS RAQUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos