DIAZ RAJA ANTONIO
Informe ejecutivo de DIAZ RAJA ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 21
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DIAZ RAJA ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SERVEI DE DISTRIBUCIONS TOT FRESC ALINSTANT SL | REPR.143 RRM | 15/05/2020 | |
MERCHANDISING QUATRE SL | REPR.143 RRM | 20/03/2020 | |
TELEVENDING QUATRE SL | REPR.143 RRM | 19/03/2020 | |
PREVEN QUATRE SL | REPR.143 RRM | 09/05/2019 |
VINCULACIONES DE DIAZ RAJA ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DIAZ RAJA ANTONIO
Empresa: MANIPULACIO DE REFRIGERATS SL
Consejero
- Diaz Raja Antonio
- EGARDIST SL
- Pascual Bruset Jose
Liquidador
Presidente
- Diaz Raja Antonio
REPR.143 RRM
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39449 , F 85, S 8, H B 346086, I/A 3 (25/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-104-08
Empresa: PREVEN QUATRE SL
Apoderado
- Diaz Raja Antonio
- Diaz Raja Antonio
- Pascual Bruset Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44078 , F 115, S 8, H B 206153, I/A 14 (15/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-100-08
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
REPR.143 RRM
- Diaz Raja Antonio
- Pascual Bruset Jose
- Redon Crespo Josep
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41578 , F 154, S 8, H B 151341, I/A 18 (15/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-98-08
Consejero Delegado
Consejero
- Diaz Raja Antonio
- EGARDIST SL
- Pascual Bruset Jose
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41578 , F 154, S 8, H B 151341, I/A 18 (15/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-98-08
Empresa: MERCHANDISING QUATRE SL
Apoderado
- Diaz Raja Antonio
- Pascual Bruset Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47164 , F 112, S 8, H B 163174, I/A 13 (20/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-63-08
Empresa: TELEVENDING QUATRE SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
REPR.143 RRM
- Diaz Raja Antonio
- Pascual Bruset Jose
- Redon Crespo Josep
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35646 , F 10, S 8, H B 275158, I/A 9 (19/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-62-08
Empresa: TELEVENDING QUATRE SL
Consejero Delegado
- Diaz Raja Antonio
Consejero
- Diaz Raja Antonio
- EGARDIST SL
- Pascual Bruset Jose
Presidente
- Diaz Raja Antonio
REPR.143 RRM
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35646 , F 10, S 8, H B 275158, I/A 9 (19/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-62-08
Empresa: MERCHANDISING QUATRE SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
REPR.143 RRM
- Diaz Raja Antonio
- Pascual Bruset Jose
- Redon Crespo Josep
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47164 , F 111, S 8, H B 163174, I/A 12 (20/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-62-08
Empresa: MERCHANDISING QUATRE SL
Consejero Delegado
Consejero
- Diaz Raja Antonio
- EGARDIST SL
- Pascual Bruset Jose
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario
- Diaz Raja Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47164 , F 111, S 8, H B 163174, I/A 12 (20/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-62-08
Empresa: PREVEN QUATRE SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
REPR.143 RRM
- Diaz Raja Antonio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44078 , F 112, S 8, H B 206153, I/A 11 (09/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-92-08
VER MAS ACTOS
Información de DIAZ RAJA ANTONIO
Mostramos los datos de DIAZ RAJA ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DIAZ RAJA ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos