DIAZ POLO JUAN ANGEL
Informe ejecutivo de DIAZ POLO JUAN ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE DIAZ POLO JUAN ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NUEVA AMERICA SA | Administrador Mancomunado | 03/12/2015 | |
NUEVA AMERICA SA | Apoderado Solidario | 03/12/2015 | |
MIRATORRE SA | Administrador Mancomunado | 24/10/2012 | |
HABANA MADRID SA | Administrador Solidario | 24/10/2012 | |
URBANIZACIONES COMPRA VENTA SA | Administrador Unico | 30/01/2012 | |
APROVECHAMIENTOS HIDROELECTRICOS SA | Administrador Mancomunado | 25/01/2011 | |
NAVICA SA | Administrador Unico | 14/06/2010 |
VINCULACIONES DE DIAZ POLO JUAN ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DIAZ POLO JUAN ANGEL
Empresa: MIRATORRE SA
Administrador Mancomunado
- Diaz Polo Francisco
- Diaz Polo Juan Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 113736, I/A 29 (10/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-115-28
Empresa: URBANIZACIONES COMPRA VENTA SA
Administrador Unico
- Diaz Polo Juan Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8616 , F 73, S 8, H M 138674, I/A 24 (20/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-80-28
Empresa: NUEVA AMERICA SA
Administrador Mancomunado
- Diaz Polo Francisco
- Diaz Polo Juan Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32342 , F 38, S 8, H M 22016, I/A 21 (02/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-236-28
Empresa: NAVICA SA
Administrador Unico
- Diaz Polo Juan Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1521 , F 85, S 8, H M 28091, I/A 15 (01/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-236-28
Empresa: APROVECHAMIENTOS HIDROELECTRICOS SA
Administrador Mancomunado
- Diaz Polo Francisco
- Diaz Polo Juan Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1924 , F 141, S 8, H M 34474, I/A 20 (24/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-231-28
Empresa: MIRATORRE SA
Administrador Mancomunado
- Diaz Polo Francisco
- Diaz Polo Juan Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22585 , F 213, S 8, H M 113736, I/A 28 (17/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-141-28
Empresa: URBANIZACIONES COMPRA VENTA SA
Administrador Unico
- Diaz Polo Juan Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8616 , F 72, S 8, H M 138674, I/A 23 (23/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-63-28
Empresa: APROVECHAMIENTOS HIDROELECTRICOS SA
Administrador Mancomunado
- Diaz Polo Francisco
- Diaz Polo Juan Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1924 , F 141, S 8, H M 34474, I/A 19 (26/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-44-28
Empresa: NUEVA AMERICA SA
Apoderado Solidario
- Diaz Polo Juan Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32342 , F 38, S 8, H M 22016, I/A 20 (03/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-238-28
Empresa: NUEVA AMERICA SA
Administrador Mancomunado
- Diaz Polo Francisco
- Diaz Polo Juan Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32342 , F 33, S 8, H M 22016, I/A 18 (03/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-238-28
VER MAS ACTOS
Información de DIAZ POLO JUAN ANGEL
Mostramos los datos de DIAZ POLO JUAN ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DIAZ POLO JUAN ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos