DIAZ PERNAS JOSE MARIA
Informe ejecutivo de DIAZ PERNAS JOSE MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE DIAZ PERNAS JOSE MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOCIEDAD IBEROAMERICANA DE INVERSIONES DE CAPITAL SL | Apoderado Mancomunado | 26/10/2023 | |
SOCIEDAD IBEROAMERICANA DE INVERSIONES DE CAPITAL SL | Socio Unico | 02/12/2022 | |
SOCIEDAD IBEROAMERICANA DE INVERSIONES DE CAPITAL SL | Administrador Unico | 02/12/2022 | |
BLUBLU HOME SL | Administrador Unico | 12/04/2018 | |
EQUINOX PLANET ESPAÑA SL | Administrador Unico | 24/05/2017 |
VINCULACIONES DE DIAZ PERNAS JOSE MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DIAZ PERNAS JOSE MARIA
Empresa: LATAM INVERSIONES DE CAPITAL SL
Apoderado Mancomunado
- Alvarez Reyes Hector Pablo
- Diaz Pernas Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44388 , F 64, S 8, H M 782297, I/A 3 (26/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-210-28
Empresa: LATAM INVERSIONES DE CAPITAL SL
Administrador Unico
- Diaz Pernas Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44388 , F 60, S 8, H M 782297, I/A 1 (02/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-235-28
Empresa: LATAM INVERSIONES DE CAPITAL SL
Socio Único
- Diaz Pernas Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44388 , F 60, S 8, H M 782297, I/A 1 (02/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-235-28
Empresa: BLUBLU HOME SL
Administrador Unico
- Diaz Pernas Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2704 , F 59, S 8, H T 44514, I/A 4 (12/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-75-43
Empresa: EQUINOX PLANET ESPAÑA SL
Administrador Unico
- Diaz Pernas Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36021 , F 26, S 8, H M 647242, I/A 1 (24/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-102-28
Información de DIAZ PERNAS JOSE MARIA
Mostramos los datos de DIAZ PERNAS JOSE MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DIAZ PERNAS JOSE MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos