DIAZ PEREZ GLORIA
Informe ejecutivo de DIAZ PEREZ GLORIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE DIAZ PEREZ GLORIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MPJ TOWER 2023 SL | Administrador Unico | 11/12/2023 | |
RENAISSANCE DMC SL | Administrador Unico | 29/07/2021 | |
BI AN BI ER SL | Administrador Unico | 07/05/2021 | |
CHEZMOI SERVICES SL | Administrador Unico | 08/04/2021 | |
STREASY LOFEMASA SL | Administrador Unico | 24/11/2020 | |
FINDING SAN MAO SL | Administrador Unico | 19/08/2020 | |
QUANTUM PROPERTIES SL | Apoderado | 27/05/2016 | |
CHEZMOI SERVICES SL | Socio Unico | 25/09/2013 |
VINCULACIONES DE DIAZ PEREZ GLORIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DIAZ PEREZ GLORIA
Empresa: MPJ TOWER 2023 SL
Administrador Unico
- Diaz Perez Gloria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6428, L 5336, F 173, S 8, H MA178215, I/A 1 (11/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-238-29
Empresa: IKIGAI TRAVEL SL
Administrador Unico
- Diaz Perez Gloria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1697 , F 110, S 8, H GR 53312, I/A 2 (29/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-149-18
Empresa: BI AN BI ER SL
Administrador Unico
- Diaz Perez Gloria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1596 , F 161, S 8, H GR 48686, I/A 3 (07/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-89-18
Empresa: CHEZMOI SERVICES SL
Administrador Unico
- Diaz Perez Gloria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1504 , F 116, S 8, H GR 43589, I/A 3 (08/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-71-18
Empresa: STREASY LOFEMASA SL
Administrador Unico
- Diaz Perez Gloria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1654 , F 106, S 8, H GR 51256, I/A 3 (24/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-231-18
Empresa: FINDING SAN MAO SL
Administrador Unico
- Diaz Perez Gloria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1679 , F 18, S 8, H GR 52292, I/A 5 (19/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-165-18
Empresa: QUANTUM PROPERTIES SL
Apoderado
- Diaz Perez Gloria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34682 , F 139, S 8, H M 623845, I/A 2 (27/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-105-28
Empresa: QUANTUM PROPERTIES SL
Socio Único
- Diaz Perez Gloria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34682 , F 136, S 8, H M 623845, I/A 1 (04/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-89-28
Empresa: CHEZMOI SERVICES SL
Administrador Unico
- Diaz Perez Gloria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1504 , F 116, S 8, H GR 43589, I/A 2 (25/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-145-18
Empresa: CHEZMOI SERVICES SL
Administrador Unico
- Diaz Perez Gloria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1504 , F 116, S 8, H GR 43589, I/A 1 (25/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-188-18
VER MAS ACTOS
Información de DIAZ PEREZ GLORIA
Mostramos los datos de DIAZ PEREZ GLORIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DIAZ PEREZ GLORIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos