DIAZ PEREZ ANA MARIA
Informe ejecutivo de DIAZ PEREZ ANA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DIAZ PEREZ ANA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JUSERGIPAUIV SL | Socio Unico | 07/06/2021 | |
JUSERGIPAUIV SL | Administrador Unico | 07/06/2021 | |
DAMICS WORKING BUSINESS SL | Apoderado | 20/12/2012 |
VINCULACIONES DE DIAZ PEREZ ANA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DIAZ PEREZ ANA MARIA
Empresa: JOPENAN SL
Administrador Unico
- Diaz Perez Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2033 , F 135, S 8, H GC 2659, I/A 16 (10/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-34-35
Empresa: JUSERGIPAUIV SL
Administrador Unico
- Diaz Perez Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2127 , F 59, S 8, H AL 58989, I/A 1 (07/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-112-04
Empresa: JUSERGIPAUIV SL
Socio Único
- Diaz Perez Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2127 , F 59, S 8, H AL 58989, I/A 1 (07/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-112-04
Empresa: DAMICS WORKING BUSINESS SL
Apoderado
- Diaz Perez Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35616 , F 16, S 8, H B 274224, I/A 4 (20/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-248-08
Empresa: PROMOCIONES QUATERNA RIOJA SL
Liquidador Mancomunado
- Diaz Perez Ana Maria
- Fernandez Zaldivar Jose Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 651 , F 188, S 8, H LO 11582, I/A 3 (13/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-15-26
Empresa: PROMOCIONES QUATERNA RIOJA SL
Administrador Mancomunado
- Diaz Perez Ana Maria
- Fernandez Zaldivar Jose Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 651 , F 188, S 8, H LO 11582, I/A 3 (13/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-15-26
Información de DIAZ PEREZ ANA MARIA
Mostramos los datos de DIAZ PEREZ ANA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DIAZ PEREZ ANA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos