DIAZ PEREZ ALBERTO
Informe ejecutivo de DIAZ PEREZ ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 8
CARGOS DE DIAZ PEREZ ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
QUANTUM PROPERTIES SL | Socio Unico | 09/04/2024 | |
COLLIERS INTERNATIONAL SPAIN SL | Apoderado Solidario | 12/05/2021 | |
VAZQUEZ HERMANOS ASOCIADOS SA | REP.ADM.CONC | 24/01/2019 |
VINCULACIONES DE DIAZ PEREZ ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DIAZ PEREZ ALBERTO
Empresa: QUANTUM PROPERTIES SL
Socio Único
- Diaz Perez Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34682 , F 143, S 8, H M 623845, I/A 9 (09/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-74-28
Empresa: SERIGRAFIA GIMENO SL
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
- Diaz Perez Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23474 , F 27, S 8, H B 53665, I/A 9 (17/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-39-08
Empresa: COLLIERS INTERNATIONAL SPAIN SL
Apoderado Solidario
- De La Fuente Abajo Antonio
- Diaz Perez Alberto
- Martinez Dorado Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41053 , F 112, S 8, H M 308030, I/A 41 (12/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-93-28
Empresa: DIAGONAL CONCURSAL SLP
Administrador Solidario
- Codina Serra Arturo
- Diaz Perez Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42930 , F 217, S 8, H B 416564, I/A 3 (25/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-233-08
Empresa: SERIGRAFIA GIMENO SL
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
- Diaz Perez Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23474 , F 25, S 8, H B 53665, I/A 6 (12/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-180-08
Empresa: VAZQUEZ HERMANOS ASOCIADOS SA
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
- Diaz Perez Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25309 , F 45, S 8, H B 24164, I/A 21 (24/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-21-08
Empresa: AMORTIGUADORES SELEX SL
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
- Diaz Perez Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31082 , F 47, S 8, H B 4522, I/A 15 (25/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-43-08
Empresa: BOTEY TEXTIL SL
Administrador Concursal
- Diaz Perez Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31497 , F 44, S 8, H B 52132, I/A 20 (16/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-115-08
Empresa: CODINA-CAVESTANY-CANALDA SCP
Administrador Mancomunado
- Canalda Sahli Alberto
- Codina Serra Arturo
- Diaz Perez Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42502 , F 32, S 8, H B 407680, I/A 7 (24/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-145-08
Empresa: BUKIT 2000 SL
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
- Diaz Perez Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40219 , F 73, S 8, H B 275595, I/A 8 (30/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-87-08
VER MAS ACTOS
Información de DIAZ PEREZ ALBERTO
Mostramos los datos de DIAZ PEREZ ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DIAZ PEREZ ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos