DIAZ PELAEZ JOSE MANUEL FRANCISCO
Informe ejecutivo de DIAZ PELAEZ JOSE MANUEL FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DIAZ PELAEZ JOSE MANUEL FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FUNERARIA SAN MATEO SL | Apoderado | 24/02/2015 | 01/12/2016 |
SIDRERIA MATEO ASTUR SRL | Administrador Solidario | 27/10/2010 | 07/02/2013 |
FUNERARIA SAN MATEO SL | Administrador Unico | 07/08/2009 |
VINCULACIONES DE DIAZ PELAEZ JOSE MANUEL FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DIAZ PELAEZ JOSE MANUEL FRANCISCO
Empresa: FUNERARIA SAN MATEO SL
Apoderado
- Diaz Pelaez Jose Manuel Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2213 , F 213, S 8, H AS 17331, I/A 7 (01/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-235-33
Empresa: FUNERARIA SAN MATEO SL
Apoderado
- Diaz Pelaez Jose Manuel Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2213 , F 213, S 8, H AS 17331, I/A 6 (24/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-44-33
Empresa: SIDRERIA MATEO ASTUR SRL
Administrador Solidario
- Diaz Pelaez Jose Manuel Francisco
- Garcia Soto Amable
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3859 , F 118, S 8, H AS 41651, I/A 5 (07/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-34-33
Empresa: SIDRERIA MATEO ASTUR SRL
Administrador Solidario
- Diaz Pelaez Jose Manuel Francisco
- Garcia Suarez Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3859 , F 117, S 8, H AS 41651, I/A 1 (27/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-214-33
Empresa: FUNERARIA SAN MATEO SL
Administrador Unico
- Diaz Pelaez Jose Manuel Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2213 , F 213, S 8, H AS 17331, I/A 4 (07/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-157-33
Información de DIAZ PELAEZ JOSE MANUEL FRANCISCO
Mostramos los datos de DIAZ PELAEZ JOSE MANUEL FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DIAZ PELAEZ JOSE MANUEL FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos