DIAZ ORTELLADO JORGE ADELIO
Informe ejecutivo de DIAZ ORTELLADO JORGE ADELIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE DIAZ ORTELLADO JORGE ADELIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DIAZ ORTELLADO RECUPERACIONES SL | Administrador Unico | 17/01/2024 | |
R&N RECUPERACIONES SL | Administrador Solidario | 14/05/2021 | |
EUROPAR RECUPERACIONES SL | Administrador Solidario | 08/03/2021 |
VINCULACIONES DE DIAZ ORTELLADO JORGE ADELIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DIAZ ORTELLADO JORGE ADELIO
Empresa: DIAZ ORTELLADO RECUPERACIONES SL
Administrador Unico
- Diaz Ortellado Jorge Adelio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46199 , F 201, S 8, H M 811609, I/A 1 (17/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-17-28
Empresa: R&N RECUPERACIONES SL
Administrador Solidario
- Diaz Ortellado Jorge Adelio
- Villar Gimenez Nancy Liliana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41835 , F 77, S 8, H M 740991, I/A 1 (14/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-96-28
Empresa: EUROPAR RECUPERACIONES SL
Administrador Solidario
- Diaz Ortellado Jorge Adelio
- Gomez Castillo Liz Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41506 , F 179, S 8, H M 735492, I/A 1 (08/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-50-28
Información de DIAZ ORTELLADO JORGE ADELIO
Mostramos los datos de DIAZ ORTELLADO JORGE ADELIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DIAZ ORTELLADO JORGE ADELIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos