DIAZ-OBREGON CRUZADO GLORIA
Informe ejecutivo de DIAZ-OBREGON CRUZADO GLORIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DIAZ-OBREGON CRUZADO GLORIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PARQUE DE LAS AVENIDAS 2000 SL | Apoderado Solidario | 16/05/2023 | |
XUNQUEIRO CUARENTA Y SIETE SL | Consejero | 02/11/2009 |
VINCULACIONES DE DIAZ-OBREGON CRUZADO GLORIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DIAZ-OBREGON CRUZADO GLORIA
Empresa: PARQUE DE LAS AVENIDAS 2000 SL
Apoderado Solidario
- Diaz-obregon Cruzado Gloria
- Diaz-obregon Cruzado Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13267 , F 166, S 8, H M 214952, I/A 13 (16/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-95-28
Empresa: PARQUE DE LAS AVENIDAS 2000 SL
Administrador Unico
- Diaz-obregon Cruzado Gloria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13267 , F 165, S 8, H M 214952, I/A 12 (16/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-95-28
Empresa: XUNQUEIRO CUARENTA Y SIETE SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Diaz-obregon Cruzado Fernando
- Diaz-obregon Cruzado Gloria
- Diaz-obregon Cruzado Luis
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13864 , F 218, S 8, H M 70437, I/A 11 (02/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-216-28
Empresa: ALMONTE 21 SL
Consejero Delegado
Consejero
- Clemente Lopez Mariano
- Diaz-obregon Cruzado Gloria
- Diaz-obregon Cruzado Luis
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26413 , F 26, S 8, H M 193759, I/A 14 (20/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-142-28
Empresa: PARQUE DE LAS AVENIDAS 2000 SL
Administrador Unico
- Diaz-obregon Cruzado Gloria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13267 , F 163, S 8, H M 214952, I/A 8 (10/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-35-28
Información de DIAZ-OBREGON CRUZADO GLORIA
Mostramos los datos de DIAZ-OBREGON CRUZADO GLORIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DIAZ-OBREGON CRUZADO GLORIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos