DIAZ NAVARRO OSCAR
Informe ejecutivo de DIAZ NAVARRO OSCAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE DIAZ NAVARRO OSCAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DIAZ & VILLAR JOYEROS SL | Administrador Solidario | 12/03/2024 | |
EDOJ DISTRIBUCIONES SL | Administrador Solidario | 06/03/2024 |
VINCULACIONES DE DIAZ NAVARRO OSCAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DIAZ NAVARRO OSCAR
Empresa: DIAZ & VILLAR JOYEROS SL
Administrador Solidario
- Diaz Navarro Diego
- Diaz Navarro Encarnacion
- Diaz Navarro Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1460 , F 88, S 8, H CO 15528, I/A 6 (12/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-56-14
Empresa: EDOJ DISTRIBUCIONES SL
Administrador Solidario
- Diaz Navarro Diego
- Diaz Navarro Encarnacion
- Diaz Navarro Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2141 , F 34, S 8, H CO 29136, I/A 3 (06/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-52-14
Empresa: EDOJ DISTRIBUCIONES SL
Administrador Unico
- Diaz Navarro Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2141 , F 34, S 8, H CO 29136, I/A 2 (21/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-228-14
Empresa: EDOJ DISTRIBUCIONES SL
Administrador Unico
- Diaz Navarro Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2141 , F 31, S 8, H CO 29136, I/A 1 (18/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-163-14
Información de DIAZ NAVARRO OSCAR
Mostramos los datos de DIAZ NAVARRO OSCAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DIAZ NAVARRO OSCAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos