DIAZ MOR ESTEBAN
Informe ejecutivo de DIAZ MOR ESTEBAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DIAZ MOR ESTEBAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DIFFERENT BUSINESS GROUP 2010 SLNE | Administrador Unico | 23/07/2009 | 25/07/2022 |
DIFFERENT BUSINESS GROUP 2010 SLNE | Liquidador | 25/07/2022 | 25/07/2022 |
TAGLOCIMA SL | Administrador Unico | 21/01/2020 |
VINCULACIONES DE DIAZ MOR ESTEBAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DIAZ MOR ESTEBAN
Empresa: DIFFERENT BUSINESS GROUP 2010 SLNE
Liquidador
- Diaz Mor Esteban
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41352 , F 4, S 8, H B 391203, I/A 4 (25/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-145-08
Empresa: DIFFERENT BUSINESS GROUP 2010 SLNE
Administrador Unico
- Diaz Mor Esteban
Liquidador
- Diaz Mor Esteban
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41352 , F 4, S 8, H B 391203, I/A 4 (25/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-145-08
Empresa: TAGLOCIMA SL
Administrador Unico
- Diaz Mor Esteban
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30551 , F 221, S 8, H B 174033, I/A 8 (21/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-18-08
Empresa: DIAZ MOR ESTEBAN 002544026W SLNE
Administrador Unico
- Diaz Mor Esteban
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41352 , F 1, S 8, H B 391203, I/A 1 (23/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-145-08
Información de DIAZ MOR ESTEBAN
Mostramos los datos de DIAZ MOR ESTEBAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DIAZ MOR ESTEBAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos