DIAZ MOJEDA NOEL JESUS
Informe ejecutivo de DIAZ MOJEDA NOEL JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE DIAZ MOJEDA NOEL JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARTES GRAFICAS BONANZA SL | Administrador Unico | 07/01/2020 | |
ARTES GRAFICAS BONANZA SL | Apoderado | 28/12/2016 |
VINCULACIONES DE DIAZ MOJEDA NOEL JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DIAZ MOJEDA NOEL JESUS
Empresa: ARTES GRAFICAS BONANZA SL
Administrador Unico
- Diaz Mojeda Noel Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 261, L 261, F 117, S 8, H H 385, I/A 14 (07/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-10-21
Empresa: ARTES GRAFICAS BONANZA SL
Apoderado
- Diaz Mojeda Noel Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 261, L 261, F 116, S 8, H H 385, I/A 12 (28/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-18-21
Información de DIAZ MOJEDA NOEL JESUS
Mostramos los datos de DIAZ MOJEDA NOEL JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DIAZ MOJEDA NOEL JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos