DIAZ MINGUEZ BEATRIZ
Informe ejecutivo de DIAZ MINGUEZ BEATRIZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DIAZ MINGUEZ BEATRIZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ADECCO T T SA EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL | Apoderado | 18/02/2015 | |
INSERADECCO SERVICIOS ESPECIALES SA | Apoderado | 12/01/2015 | |
PREVENTIUM PREVENCION DE RIESGOS LABORALES SA | Apoderado | 05/01/2015 | |
ADECCO FORMACION SA | Apoderado | 05/01/2015 | |
ATLAS SERVICIOS EMPRESARIALES SA | Apoderado | 19/12/2014 |
VINCULACIONES DE DIAZ MINGUEZ BEATRIZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DIAZ MINGUEZ BEATRIZ
Empresa: EXTEL CONTACT CENTER SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Apoderado
- Alcubilla Abad Jaime
- Alvarez Rodriguez Jorge
- Baquero Laparra Cristobal
- Batet Tur Alfons
- Batet Tur Alfons
- Belenguer Sabroso Yolanda
- Belenguer Sabroso Yolanda
- Blazquez Gadea Eva Maria
- Capellan Nadal Eloy
- Castro Rodriguez Ruben
- Cervera Mazon Jaime
- Cortes Cuba Raul
- Diaz Minguez Beatriz
- Emparanza Hernaez Andrea
- Facal Chans Azucena Maria
- Fernandez Fernandez Manuel Jesus
- Fernandez Frade Silvia
- Fernandez Rodriguez Juan Manuel
- Fernandez Rodriguez Juan Manuel
- Garcia Manzanares Carlos Alberto
- Garcia Nuñez Yolanda
- Granado Otal Jose-ignacio
- Gutierrez Pinilla Carlos
- Hortelano Lozano Alba
- Jimenez Ramirez Luis Miguel
- Linares Santafosta Emilio J
- Lopez Rodriguez Antonio
- Maroño Otero Encarnacion
- Martin Albo Aitor
- Martinez Hernandez Raquel
- Miguel Ponce Maria Del Mar
- Muriel Mateos Juan Carlos
- Sanchez Barba Sandra
- Sanchez Lobo Barbara
- Tomas Lazaro Ana
- Tramontin Daniele
- Val Sanchez De Leon Rafael
- Villacastin Rivas Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38102 , F 207, S 8, H M 43637, I/A 238 (25/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-126-28
Apoderado
- Diaz Minguez Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33110 , F 3, S 8, H M 131861, I/A 479 (18/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-39-28
Empresa: INSERADECCO SERVICIOS ESPECIALES SA
Apoderado
- Diaz Minguez Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31325 , F 202, S 8, H M 341810, I/A 51 (12/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-12-28
Empresa: ADECCO FORMACION SA
Apoderado
- Diaz Minguez Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31304 , F 205, S 8, H M 182122, I/A 190 (05/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-8-28
Empresa: EXTEL CONTACT CENTER SA
Apoderado
- Diaz Minguez Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32392 , F 147, S 8, H M 43637, I/A 197 (05/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-8-28
Apoderado
- Diaz Minguez Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31671 , F 130, S 8, H M 306483, I/A 86 (05/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-8-28
Empresa: ATLAS SERVICIOS EMPRESARIALES SA
Apoderado
- Diaz Minguez Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30477 , F 89, S 8, H M 221038, I/A 288 (19/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-248-28
Información de DIAZ MINGUEZ BEATRIZ
Mostramos los datos de DIAZ MINGUEZ BEATRIZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DIAZ MINGUEZ BEATRIZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos