DIAZ MARTINEZ IVETTE MARGARITA
Informe ejecutivo de DIAZ MARTINEZ IVETTE MARGARITA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DIAZ MARTINEZ IVETTE MARGARITA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SERVICIOS MEDICAL CARE CANARIAS SL | Socio Unico | 28/05/2021 | |
SMILE BOUTIQUE INTERNATIONAL SL | Administrador Unico | 05/06/2015 | |
SERVICIOS MEDICAL CARE CANARIAS SL | Administrador Unico | 04/02/2014 |
VINCULACIONES DE DIAZ MARTINEZ IVETTE MARGARITA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DIAZ MARTINEZ IVETTE MARGARITA
Empresa: SERVICIOS MEDICAL CARE CANARIAS SL
Socio Único
- Diaz Martinez Ivette Margarita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2076 , F 84, S 8, H GC 47841, I/A 2 (28/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-106-35
Empresa: ALVAREZ DIAZ IMPORT-EXPORT SL
Administrador Solidario
- Alvarez Perez Orestes
- Diaz Martinez Ivette Margarita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1800 , F 208, S 8, H GC 36685, I/A 2 (19/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-81-35
Empresa: SMILE BOUTIQUE INTERNATIONAL SL
Administrador Unico
- Diaz Martinez Ivette Margarita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2112 , F 209, S 8, H GC 49734, I/A 1 (05/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-109-35
Empresa: SERVICIOS MEDICAL CARE CANARIAS SL
Administrador Unico
- Diaz Martinez Ivette Margarita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2076 , F 83, S 8, H GC 47841, I/A 1 (04/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-29-35
Información de DIAZ MARTINEZ IVETTE MARGARITA
Mostramos los datos de DIAZ MARTINEZ IVETTE MARGARITA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DIAZ MARTINEZ IVETTE MARGARITA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos