DIAZ MARTIN CARMEN
Informe ejecutivo de DIAZ MARTIN CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE DIAZ MARTIN CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUTOMOVILES ZONA FRANCA PEG SA | Administrador Unico | 08/01/2021 | |
ICRA SA | Administrador Unico | 08/01/2021 |
VINCULACIONES DE DIAZ MARTIN CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DIAZ MARTIN CARMEN
Empresa: ICRA SA
Administrador Unico
- Diaz Martin Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44962 , F 3, S 8, H B 68634, I/A 13 (08/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-11-08
Empresa: AUTOMOVILES ZONA FRANCA PEG SA
Administrador Unico
- Diaz Martin Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36392 , F 170, S 8, H B 58792, I/A 21 (08/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-10-08
Empresa: AUTOMOVILES ZONA FRANCA PEG SA
Administrador Unico
- Diaz Martin Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36392 , F 168, S 8, H B 58792, I/A 17 (18/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-162-08
Empresa: ICRA SA
Administrador Unico
- Diaz Martin Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9715 , F 170, S 8, H B 68634, I/A 8 (18/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-162-08
Información de DIAZ MARTIN CARMEN
Mostramos los datos de DIAZ MARTIN CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DIAZ MARTIN CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos