DIAZ MARROQUIN MIGUEL ANGEL
Informe ejecutivo de DIAZ MARROQUIN MIGUEL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE DIAZ MARROQUIN MIGUEL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ART EXPACIO WORLD WIDE SL | Administrador Unico | 07/10/2015 | |
OSKAR INDUSTRIAL TRADING SPAIN SL | Administrador Unico | 03/03/2014 | |
FLAG OF DEVELOPMENT SL | Administrador Unico | 26/07/2011 | |
SILLERIA ZOCODOVER SA | Administrador Unico | 22/03/2011 |
VINCULACIONES DE DIAZ MARROQUIN MIGUEL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DIAZ MARROQUIN MIGUEL ANGEL
Empresa: AMAZING CARPET WORLD SL
Administrador Unico
- Diaz Marroquin Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33918 , F 14, S 8, H M 610361, I/A 1 (07/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-199-28
Empresa: OSKAR INDUSTRIAL TRADING SPAIN SL
Administrador Unico
- Diaz Marroquin Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31964 , F 160, S 8, H M 575289, I/A 1 (03/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-48-28
Empresa: FLAG OF DEVELOPMENT SL
Administrador Unico
- Diaz Marroquin Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29072 , F 39, S 8, H M 523476, I/A 1 (26/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-149-28
Empresa: SILLERIA ZOCODOVER SA
Administrador Unico
- Diaz Marroquin Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15939 , F 54, S 8, H M 269483, I/A 6 (22/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-64-28
Empresa: SILLERIA ZOCODOVER SA
Apoderado
- Diaz Marroquin Miguel Angel
- Fernandez Alvarez Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15939 , F 54, S 8, H M 269483, I/A 6 (22/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-64-28
Empresa: SILLERIA ZOCODOVER SA
Administrador Mancomunado
- Diaz Marroquin Miguel Angel
- Fernandez Alvarez Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15939 , F 54, S 8, H M 269483, I/A 6 (22/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-64-28
Información de DIAZ MARROQUIN MIGUEL ANGEL
Mostramos los datos de DIAZ MARROQUIN MIGUEL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DIAZ MARROQUIN MIGUEL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos