DIAZ MARQUEZ JAVIER ANTONIO
Informe ejecutivo de DIAZ MARQUEZ JAVIER ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DIAZ MARQUEZ JAVIER ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NEWBODY SOLUTIONS SL | Administrador Unico | 01/10/2020 | 28/09/2023 |
NEWBODY SOLUTIONS SL | Liquidador | 28/09/2023 | 28/09/2023 |
FITNESS COOL SL | Liquidador | 10/05/2021 | 16/05/2023 |
FITNESS COOL SL | Administrador Unico | 15/10/2018 | 10/05/2021 |
VINCULACIONES DE DIAZ MARQUEZ JAVIER ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DIAZ MARQUEZ JAVIER ANTONIO
Empresa: NEWBODY SOLUTIONS SL
Liquidador
- Diaz Marquez Javier Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40946 , F 43, S 8, H M 726313, I/A 2 (28/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-191-28
Empresa: NEWBODY SOLUTIONS SL
Administrador Unico
- Diaz Marquez Javier Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40946 , F 43, S 8, H M 726313, I/A 2 (28/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-191-28
Empresa: FITNESS COOL SL
Liquidador
- Diaz Marquez Javier Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38253 , F 107, S 8, H M 680662, I/A 2 (10/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-91-28
Empresa: FITNESS COOL SL
Administrador Unico
- Diaz Marquez Javier Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38253 , F 107, S 8, H M 680662, I/A 2 (10/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-91-28
Empresa: NEWBODY SOLUTIONS SL
Administrador Unico
- Diaz Marquez Javier Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40946 , F 41, S 8, H M 726313, I/A 1 (01/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-196-28
Empresa: FITNESS COOL SL
Administrador Unico
- Diaz Marquez Javier Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38253 , F 104, S 8, H M 680662, I/A 1 (15/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-204-28
Información de DIAZ MARQUEZ JAVIER ANTONIO
Mostramos los datos de DIAZ MARQUEZ JAVIER ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DIAZ MARQUEZ JAVIER ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos